Entreprise : SARL SERGE NOUZILLIER - SIREN 351 348 933
Identité
Dénomination
SARL SERGE NOUZILLIER
SIREN (siège)
351 348 933
Date d'immatriculation au RNE
24/07/1989
Date de fin de la personne morale
23/07/2088
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
150000 EUR
Adresse du siège
RUE DE LORRAINE 44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC MALABRY
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BLOND PATRICK , CLAUDE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1958
Commune de résidence
Saint-Même-le-Tenu
Nom, Prénom(s)
MESSUS PATRICK , DENIS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1959
Commune de résidence
Orvault CEDEX
Nom, Prénom(s)
BLOND PATRICK
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1958
Commune de résidence
ST MEME LE TENU
Dénomination
RSM SECOVEC
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Orvault CEDEX
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/06/2012
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/07/1989
Siret
35134893300026
Enseigne
NOUZILLIER
Code APE
4332A - Travaux de menuiserie bois et PVC
Code APRM
4332AA - Menuiserie bois
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
charpente, menuiserie, fabrication d'escaliers, installation de magasins
Code APRM
4332AA - Menuiserie bois
Code APRM
4332AA - Menuiserie bois
Adresse
RUE DE LORRAINE
44240 , LA CHAPELLE-SUR-ERDRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC MALABRY
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/12/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1989
Siret
35134893300018
Code APE
454C
Adresse
LD LES MOULINS
44119 , GRANDCHAMP-DES-FONTAINES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
22
Date d'ajout
20/10/2023
Description
Radiation à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif - article R.123-129-1° du code de commerce
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
20
Date d'ajout
20/10/2023
Description
Clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 19/10/2023
Numéro d'observation
16
Date d'ajout
07/06/2012
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de NANTES en date du 06/06/2012 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro 2010-00589 désigne liquidateur Philippe DELAERE 20 rue Mercoeur BP 92024 44020 NANTES CEDEX 01
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
14/10/2011
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nantes du 12/1 0/2011 modifiant le plan de cession.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
07/06/2011
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nantes du 01/0 6/2011 arrêtant la cession de l'entreprise.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
21/04/2011
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nantes du 20/0 4/2011 autorisant la poursuite d'exploitation jusq u'au 03/11/2011.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
03/11/2010
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nantes du 03/1 1/2010 ouvrant une procédure de redressement judic iaire et fixant la fin de la période d'observation au 03/05/2011. Cessation des paiements en date du 15/04/2010. Juge Commissaire : M. Michel SANTERRE Mandataire Judiciaire : SCP Philippe DELAERE 20 r ue Mercoeur 44020 Nantes Cédex 01 Administrateur : M. Armel DOLLEY 44 rue de Gigant 44100 Nantes don t la mission est, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur dans t ous ses actes de gestion.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
30/09/2010
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à la 1/2 du capital social, suite à décision du 30/09/2010.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
24/07/1989
Description
Historique : PUBLICATION LEGALE : INFORMATEUR JUDI CIAIRE ------------------ MODIFICATION DU 1ER MARS 2000 - TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL PRECEDEMMENT FIX E A GRANDCHAMP DES FONTAI- NES (44119) - LES MOULI NS, A COMPTER DU 01.12.99. ------ Mention du 05/06 /2001 : CHANGEMENT DU CAPITAL : ANCIEN : 900 000 F RS (PVA 31.3.01)
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
ARRET DU PLAN DE CESSION,LIQUIDATION JUDICIAIRE,REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).