Entreprise : SCI LES VAGUES - SIREN 351 341 938
Identité
(Entreprise radiée le 23/06/2021)
Dénomination
SCI LES VAGUES
SIREN (siège)
351 341 938
Date d'immatriculation au RNE
08/08/1989
Fermeture de l'établissement - 35134193800022
- Date d'effet de la fermeture : 31/01/2020
Fermeture de l'établissement - 35134193800014
- Date d'effet de la fermeture : 01/10/2007
Date de fin de la personne morale
07/08/2029
Forme juridique
Société civile immobilière de construction-vente
Capital social
2286.74 EUR
Adresse du siège
23 BD DE LA TOUR D AUVERGNE 35400 SAINT-MALO FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DECROI BERNARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1929
Commune de résidence
Saint-Malo
Nom, Prénom(s)
JOUMEL GUY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1936
Commune de résidence
Saint-Malo
Nom, Prénom(s)
MONCORPS RENE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1938
Commune de résidence
Saint-Malo
Nom, Prénom(s)
FOUGERAY CHRISTIAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1935
Commune de résidence
Saint-Malo
Nom, Prénom(s)
MONCORPS VERONIQUE
Nom d'usage
BLEAS-MONCORPS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1964
Commune de résidence
Saint-Malo
Nom, Prénom(s)
PENIGUEL EVELYNE
Nom d'usage
DEGANO
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1947
Commune de résidence
Saint-Malo
Nom, Prénom(s)
SALAUN JACQUELINE , LOUISE , YVONNE
Nom d'usage
DECROI
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1939
Commune de résidence
Saint-Malo
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/10/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
11/07/1989
Siret
35134193800014
Code APE
701D
Adresse
31 BD DE LA REPUBLIQUE
35400 , SAINT-MALO - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/01/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
11/07/1989
Siret
35134193800022
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition et gestion d'un patrimoine immobilier
Adresse
23 BD 23 boulevard de la Tour d'Auvergne
35400 , Saint-Malo - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
23/06/2021
Description
Dissolution à compter du 26/07/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 26/07/2019, liquidateur : MONCORPS René, siège de la liquidation : 28 Rue du Commandant l'Herminier 35400 Saint-Malo, parution de la publicité légale : Chronique Républicaine paru le 19/09/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6076
Date d'ajout
23/06/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/01/2020
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).