Entreprise : KHUN AKORN INTERNATIONAL - SIREN 351 289 509
Identité
Dénomination
KHUN AKORN INTERNATIONAL
SIREN (siège)
351 289 509
Date d'immatriculation au RNE
04/07/1989
Début d’activité
01/07/1989
Date de fin de la personne morale
03/07/2088
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activité principale
Café - vins - liqueurs - restaurant
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Capital social
100000 EUR
Adresse du siège
6 B AV DE TAILLEBOURG 75011 PARIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
006B A 8
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Vichutripop POON
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1967
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/1989
Siret
35128950900017
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Café - vins - liqueurs - restaurant
Adresse
6 B AV DE TAILLEBOURG
75011 , PARIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
006B A 8
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/04/1992
Siret
35128950900025
Code APE
553A
Adresse
14 RUE DES BAHUTIERS
33000 , BORDEAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1989B0965825
Date d'ajout
12/07/2022
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 12/07/2022, arrêtant le plan de redressement, désigne M. Poon Vichutripop, comme tenu d'exécuter le plan, durée du plan 8 ans, nomme commissaire à l'exécution du plan SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Me Aurélia Perdereau 42 rue de Lisbonne 75008 Paris, met fin à la mission de SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Me Aurélia Perdereau , 42 rue de Lisbonne 75008 Paris , Administrateur , maintient ,SCP BTSG en la personne de Me Denis Gasnier , 15 rue de l'Hôtel de Ville 92200 Neuilly-sur-Seine , Mandataire judiciaire, sous le numéro P202101918
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1989B0965820
Date d'ajout
13/12/2021
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 13/12/2021 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P202101918 date de cessation des paiements le 30/11/2021, et a désigné juge commissaire : M. Laurent Caniard, administrateur : SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Me Aurélia Perdereau 42 rue de Lisbonne 75008 Paris, , avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SCP BTSG en la personne de Me Denis Gasnier 15 rue de l'Hôtel de Ville 92200 Neuilly-sur-Seine, , et a ouvert une période d'observation expirant le 13/06/2022, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).