Entreprise : SNC LES CLOCHETTES - SIREN 351 288 543
Identité
Dénomination
SNC LES CLOCHETTES
SIREN (siège)
351 288 543
Date d'immatriculation au RNE
01/08/1989
Début d’activité
04/07/1989
Date de fin de la personne morale
31/07/2088
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Libérale non règlementée
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Activité principale
Hôtels et hébergement similaire
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
2 RUE DES VIGNOTS 63119 CHATEAUGAY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PARET JEAN , PIERRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1952
Commune de résidence
CHATEAUGAY
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
04/07/1989
Siret
35128854300017
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Hôtels et hébergement similaire
Adresse
2 RUE DES VIGNOTS
63119 , CHATEAUGAY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
08/12/1990
Siret
35128854300025
Enseigne
LES ALBIZZIAS
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Hôtels et hébergement similaire
Adresse
4 B AV PASTEUR
63130 , ROYAT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Riom ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Clermont-Ferrand décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
710
Date d'ajout
26/06/1991
Description
A COMPTER DU 28/05/91 ASSOCIEE PARTANTE : DALLOUBEIX NEE SANITAS MARTINE.
Numéro d'observation
296
Date d'ajout
13/03/1991
Description
A COMPTER DU 18/12/90 : CO-GERANTE PARTANTE DALLOUBEIX NEE SANITAS MARTINE MONSIEUR PARET JEAN RESTE SEUL GERANT DE LA STE. MODIFICATION OBJET SOCIAL AU 08/12/90 : EXTENSION A RESIDENCE DE TOURISME A TITRE PRINCIPAL.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).