Entreprise : SOCIETE FINANCIERE DES ATELIERS DE JANVES - SIREN 351 266 820
Identité
Dénomination
SOCIETE FINANCIERE DES ATELIERS DE JANVES
Sigle
SF ADJ
SIREN (siège)
351 266 820
Date d'immatriculation au RNE
06/07/1989
Début d’activité
01/07/1989
Date de fin de la personne morale
05/07/2088
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Sté de holding
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
391520 EUR
Adresse du siège
AV DES MARGUERITES 08120 BOGNY SUR MEUSE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA DE BRAUX
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BORDESSOULE PATRICK
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1963
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
SERGEANT PATRICK , ALAIN
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1955
Commune de résidence
Prix les Mezieres
Nom, Prénom(s)
TILLIER JEAN-PAUL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1954
Commune de résidence
Reims
Dénomination
FCN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Reims CEDEX
Dénomination
COFIDAC
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Reims
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/1989
Siret
35126682000023
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Sté de holding
Autres Activités
Sté de holding
Adresse
AV DES MARGUERITES
08120 , BOGNY SUR MEUSE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA DE BRAUX
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1989
Siret
35126682000015
Code APE
741J
Adresse
RUE DE LA MEUSE
08120 , BOGNY-SUR-MEUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
47
Date d'ajout
11/12/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 10/12/2018 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro P201802022 désigne liquidateur SELAFA MJA en la personne de Me Frédérique Lévy 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10, maintient M. Dominique Rain, juge commissaire, met fin à la mission de l'administrateur SCP Thévenot Partners Administrateurs Judiciaires en la personne de Me Jonathan El Baze
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
45
Date d'ajout
27/11/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 26/11/2018 , convertissant la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire, maintient M. Dominique Rain Juge Commissaire , SCP Thévenot Partners Administrateurs Judiciaires en la personne de Me Jonathan El Baze Administrateur avec pour mission : d'assister, SELAFA MJA en la personne de Me Frédérique Lévy Mandataire judiciaire, prolonge la période d'observation jusqu'au 11/03/2019fixe la date de cessation des paiements au : 26/11/2018.
Numéro d'observation
43
Date d'ajout
26/09/2018
Description
Par jugement en date du 11/09/2018, le Tribunal de Commerce de PARIS a ouvert une procédure de sauvegarde avec période d'observation de 6 mois à l'égard de la SAS SOCIETE FINANCIERE DES ATELIERS DE JANVES - A nommé comme Mandataires judiciaires : SELAJA MJA en la personne de Me Frédérique LEVY, 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 PARIS CEDEX 102 & SCP CROZAT-BARAULT-MAIGROT en la personne de Me Isabelle BARAULT, 102 place Casimir Périer BP 4095 10000 TROYES et a nommé comme Administrateurs judiciaires : SCP THEVENOT PARTNERS Administrateurs Judiciaires en la personne de Me Jonathan EL BAZE 42 rue de Lisbonne 75008 PARIS & SELARJ AJRS en la personne de Me Philippe JEANNEROT 8 rue Blanche 75009 PARIS, avec pour mission de surveiller.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Cette entreprise précédemment inscrite auprès du G reffe du Tribunal de Commerce de Charleville- Mézi ères a été rattachée à partir du 01 janvier 2009 a u Greffe du Tribunal de Commerce de Sedan par le d écret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).