Entreprise : ROGARD - SIREN 351 259 056
Identité
Dénomination
ROGARD
SIREN (siège)
351 259 056
Date d'immatriculation au RNE
22/03/1990
Début d’activité
01/06/1993
Date de fin de la personne morale
21/03/2088
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activité principale
TERRASSEMENTS
Code APRM
4312BA - Terrassements
Capital social
2569939.8 EUR
Adresse du siège
17 QUAI CONTINSOUZA 19000 TULLE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE EN JACCA
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LALLEMENT MICHEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1942
Commune de résidence
ST GENEVIEVE DES BOIS
Nom, Prénom(s)
MASSIP JEAN , JACQUES
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1930
Commune de résidence
VERSAILLES
Nom, Prénom(s)
SCHOONHEERE PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1932
Commune de résidence
ST GENEVIEVE DES BOIS
Nom, Prénom(s)
POTEL GUILLAUME
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1952
Commune de résidence
PARIS
Dénomination
SCP COQUEREAU ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
PARIS
Dénomination
SA CONTROLE ET REVISION
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
PARIS
Dénomination
SA GUERARD VIALA
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
PARIS
Établissements
Type d'établissement
Principal
Date début d’activité
01/06/1993
Siret
35125905600031
Origine du fonds
Création
Activité principale
TERRASSEMENTS
Code APRM
4312BA - Terrassements
Adresse
0012 CHE DE GARRABOT
31770 , COLOMIERS
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE EN JACCA
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
5352
Date d'ajout
07/12/1995
Description
MODIFICATIVE D'OFFICE SUITE A COURRIER REVENU AU GREFFE AVEC LA MENTION : "N'HABITE PAS A L'ADRESSE INDIQUEE" CESSATION D'ACTIVITE A COMPTER DU 08.12.94
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4651
Date d'ajout
19/11/1992
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE LA PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL A COMPTER DU 22/09/92
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
SIEGE SOCIAL TRANSFERE DE : LE CHRIST DE SACLAY - SACLAY (91400) ORSAY A CLERMONT FERRAND, 10 RUE DES FRERES LUMIERE, ZI DU BREZET A COMPTER DU 1ER FEVRIER 1990 LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 16 857 700.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 2 569 939.80 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).