Entreprise : SCI GRAVIERE DE L'HERAULT - SIREN 351 257 241
Identité
Dénomination
SCI GRAVIERE DE L'HERAULT
SIREN (siège)
351 257 241
Date d'immatriculation au RNE
05/06/2012
Début d’activité
27/03/2012
Date de fin de la personne morale
04/06/2082
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2013
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
L'achat, la gestion, la location d'immeubles et notamment de terrains, l'achat, la gestion et la location de terrains.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
CARRIERE LA FERRIERE 30140 THOIRAS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROUSSEL STEPHANIE , HUGUETTE
Nom d'usage
RUAS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1972
Commune de résidence
Nîmes
Nom, Prénom(s)
RUAS CHRISTOPHE , RICHARD , EMILE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1969
Commune de résidence
Nîmes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
27/03/2012
Siret
35125724100023
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'ahat, la gestion, la location d'immeubles et notamment de terrains, l'achat, la gestion et la location de terrains.
Autres Activités
L'ahat, la gestion, la location d'immeubles et notamment de terrains, l'achat, la gestion et la location de terrains.
Adresse
CARRIERE LA FERRIERE
30140 , THOIRAS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/03/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
13/06/1989
Siret
35125724100015
Code APE
6820A - Location de logements
Activité principale
Location de logements
Adresse
18 AV DU MARECHAL FOCH
34150 , GIGNAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F20/012110
Date d'ajout
15/06/2020
Description
Modification relative aux associés de société civile : RUAS Michel Auguste nom d'usage : RUAS Michel n'est plus Associé ROUSSEL Stéphanie Huguette nom d'usage : RUAS Stéphanie devient Associé
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F20/012111
Date d'ajout
15/06/2020
Description
Déclaration des bénéficiaires effectifs.
Numéro d'observation
F20/012110
Date d'ajout
15/06/2020
Description
Modification du domicile personnel de dirigeants : Monsieur RUAS Christophe Ancienne Adresse : 114 Grand Rue 30270 SAINT-JEAN-DU-GARD Nouvelle Adresse : 27 Rue de la Lampèze 30000 NIMES
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).