Entreprise : SCI LA REALE - SIREN 351 243 571
Identité
Dénomination
SCI LA REALE
SIREN (siège)
351 243 571
Date d'immatriculation au RNE
30/06/1989
Début d’activité
26/06/2023
Date de fin de la personne morale
29/06/2039
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
609.8 EUR
Adresse du siège
LES PETITS GARS 37150 LUZILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AUGER PATRICK , JEAN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1950
Commune de résidence
Luzillé
Nom, Prénom(s)
AUGER CARL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1977
Commune de résidence
Saint-Règle
Nom, Prénom(s)
AUGER GERALD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1980
Commune de résidence
Courçay
Nom, Prénom(s)
LIMOUSIN ELISABETH
Nom d'usage
AUGER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1950
Commune de résidence
Luzillé
Nom, Prénom(s)
AUGER KARINE
Nom d'usage
LEVEQUE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1970
Commune de résidence
Courçay
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
26/06/2023
Siret
35124357100038
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
LES PETITS GARS
37150 , LUZILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/01/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/06/1989
Siret
35124357100012
Code APE
702C
Adresse
33 AV LENINE
37700 , SAINT-PIERRE-DES-CORPS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
30/06/1989
Description
Historique : - ANCIEN SIEGE SOCIAL : 33 AVENUE LEN INE 37700 SAINT-PIERRE-DES-CORPS.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).