Entreprise : COMPAGNIE FINANCIERE DE L'ARTOIS - SIREN 351 237 961
Identité
(Entreprise radiée le 17/08/2023)
Dénomination
COMPAGNIE FINANCIERE DE L'ARTOIS
Sigle
COFA
SIREN (siège)
351 237 961
Date d'immatriculation au RNE
12/07/1989
Fermeture de l'établissement - 35123796100039
- Date d'effet de la fermeture : 31/07/2023
Fermeture de l'établissement - 35123796100013
- Date d'effet de la fermeture : 01/03/2007
Fermeture de l'établissement - 35123796100021
- Date d'effet de la fermeture : 31/08/2009
Date de fin de la personne morale
11/07/2088
Date de clôture
28/02
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
10434355 EUR
Adresse du siège
4208 RTE DE LA DISTILLERIE 59279 LOON-PLAGE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PORT 4208
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MOROT PATRICE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1966
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Dénomination
CropEnergies AG (N° HRB 700509 Tribunal d'instance de Mannheim)
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Mannheim
Dénomination
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly sur Seine Cedex
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/07/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
31/08/2009
Siret
35123796100039
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
La gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières quelle qu'en soit la nature. La prise de participation par tous moyens dans toutes sociétés. La direction, le contrôle, l'exercice des fonctions administratives informatiques et de gestion des sociétés dans le capital desquelles une prise de participation est intervenue directement ou indirectement. Toutes opérations de trésorerie quelles que soient leur nature ou leur durée. L'acquisition, l'exploitation directe ou indirecte, la cession de tous brevets, licence et marques.
Adresse
4208 RTE 4208 Route DE LA DISTILLERIE - PORT 4208
59279 , Loon-Plage - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PORT 4208
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/03/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/1989
Siret
35123796100013
Code APE
741J
Adresse
AV JEAN DE LATTRE DE TASSIGNY
62140 , MARCONNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/08/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/2007
Siret
35123796100021
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
23 AV FRANKLIN D ROOSEVELT
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).