Entreprise : SCI LE BOURG - SIREN 351 197 181
Identité
(Entreprise radiée le 12/01/2023)
Dénomination
SCI LE BOURG
SIREN (siège)
351 197 181
Date d'immatriculation au RNE
05/07/1989
Date de fin de la personne morale
04/07/2049
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1600 EUR
Adresse du siège
8 RUE PIERRE CURIE 59175 TEMPLEMARS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEGROS CAMILLE
Nom d'usage
WELLER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1955
Commune de résidence
Nomain
Nom, Prénom(s)
WELLER BENOIT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1981
Commune de résidence
Beuvry-la-Forêt
Nom, Prénom(s)
WELLER PIERRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1978
Commune de résidence
Estreux
Nom, Prénom(s)
BRULLE ANDRE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1951
Commune de résidence
Templemars
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/01/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/06/1989
Siret
35119718100016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
RUE VERTE
59710 , AVELIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE D ACTIVITE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 19/10/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/01/2014
Siret
35119718100024
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
3 RUE D'ENNEVELIN ZA
59710 , ENNEVELIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/11/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
19/10/2015
Siret
35119718100032
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Gestion et administration d'immeubles, la gestion d'actifs financiers.
Adresse
8 RUE 8 rue Pierre Curie
59175 , Templemars - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
27
Date d'ajout
12/01/2023
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 15-11-2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
23
Date d'ajout
21/06/2022
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 30-04-2022, JOURNAL PUBLICATEUR : la Gazette Nord Pas de Calais DU : 03-06-2022, adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
20/02/2002
Description
Date de début d'activité dans le ressort : 05-07-1989
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).