Entreprise : CUMA DE VILLANGRETTE - SIREN 351 195 524
Identité
(Entreprise radiée le 20/08/2018)
Dénomination
CUMA DE VILLANGRETTE
SIREN (siège)
351 195 524
Date d'immatriculation au RNE
03/07/1989
Date de fin de la personne morale
02/07/2019
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Capital social
33028 EUR
Adresse du siège
MAIRIE 39120 SAINT-LOUP FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
OZANON GERARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1945
Commune de résidence
Saint-Loup
Nom, Prénom(s)
ROUGET HUBERT , GASTON , LEON
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1951
Commune de résidence
Villangrette
Nom, Prénom(s)
THEVENIN HENRI , NOEL , RAYMOND
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1938
Commune de résidence
Saint-Loup
Nom, Prénom(s)
MOUGEOT HENRI , MARCEL , MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1965
Commune de résidence
Saint-Loup
Nom, Prénom(s)
THEVENIN PASCAL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1938
Commune de résidence
Saint-Loup
Nom, Prénom(s)
MOUILLEBOUCHE JEAN-LOUIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1945
Commune de résidence
Saint-Loup
Nom, Prénom(s)
CATY FRANCOIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1961
Commune de résidence
Saint-Loup
Nom, Prénom(s)
BOUVIER GUY
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1961
Commune de résidence
Saint-Loup
Nom, Prénom(s)
MOUGEOT DIDIER , ALBERT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1966
Commune de résidence
Saint-Loup
Nom, Prénom(s)
GUYON JEAN-MARIE , CONSTANT , EMILE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1966
Commune de résidence
Annoire
Nom, Prénom(s)
GUYET AIME , HUGUES
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1956
Commune de résidence
Saint-Loup
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/11/2016
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
30/05/1989
Siret
35119552400019
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
UTILISATION DU MATERIEL AGRICOLE
Adresse
MAIRIE DE SAINT LOUP
39120 , Saint-Loup - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, le tribunal de commerce de Dole a été supprimé au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce de Lons Le Saunier.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F03/000692
Date d'ajout
03/07/2003
Description
AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL PORTE DE 6.059,85 EUROS A 33.028 EUROS SUIVANT AGE DU 10 AVRIL 2001 date d'effet : 10/04/2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 39 750.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 6 059.85 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).