Entreprise : SCI LES GARRIGUES - SIREN 351 191 861
Identité
Dénomination
SCI LES GARRIGUES
SIREN (siège)
351 191 861
Date d'immatriculation au RNE
04/07/1989
Date de fin de la personne morale
03/07/2039
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
29270.21 EUR
Adresse du siège
859 LA GARRIGUE 34170 CASTELNAU-LE-LEZ FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LOT 11.GARRIGUES III
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DJERIDI SYLVIE , MALIKA
Nom d'usage
MIGLIAVACCA
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1960
Commune de résidence
CASTELNAU LE LEZ
Nom, Prénom(s)
RAYMOND JACQUES , FRANCOIS
Qualité
Administrateur provisoire
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1959
Commune de résidence
MONTPELLIER CEDEX 2
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 11/06/2019
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/07/1989
Siret
35119186100019
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Propriété, administration et exploitation de tous immeubles
Adresse
859 859 avenue de l'Europe
34170 , Castelnau-le-Lez - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LOT 11.GARRIGUES III
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
17278
Date d'ajout
11/06/2019
Description
Radiation du RCS le 11/06/2019 avec effet au 11/06/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
13129
Date d'ajout
25/11/2005
Description
DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE LIQUIDATEUR :M RAYMOND JACQUES DEMEURANT 500 RUE LEON BLUM 34965 MONTPELLIER CEDEX 2 SIEGE DE LA LIQUIDATION : A L ADRESSE DU LIQUIDATEUR Date d'effet : 26/07/2004
Numéro d'observation
7481
Date d'ajout
04/08/2003
Description
CHANGEMENT D'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE : ANCIEN : MR CARLIER JEAN-MICHEL NOUVEAU : MR RAYMOND JACQUES DESIGNE PAR ORDONNANCE RENDUE PAR LE PRESIDENT DU TGI DE MONTPELLIER LE 11 AVRIL 2003. Date d'effet : 11/04/2003
Numéro d'observation
7479
Date d'ajout
04/08/2003
Description
SUIVANT ORDONNANCE RENDUE PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER LE 04 AVRIL 2002, MR CARLIER JEAN-MICHEL A ETE DESIGNE EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DE LA SCI LES GARRIGUES. Date d'effet : 04/02/2002
Numéro d'observation
9766
Date d'ajout
30/09/1997
Description
TRANSFERT DU SIEGE ANCIEN : LOTISSEMENT LES GARRIGUES III - LOT II - 34170 CASTELNAU LE LEZ NOUVEAU : 859, AVENUE DE L'EUROPE - 34170 CASTELNAU LE LEZ CHANGEMENT DE GERANT PARTANT : MME PIAT LUCIA EPOUSE BASSINET NOUVEAU : MME MIGLIAVACCA SYLVIE MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL : LA STE A POUR OBJET LA PROPRIETE, L'ADMI- NISTRATION ET L'EXPLOITATION PAR BAIL, LOCATION OU AUTREMENT DE TOUS IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS DONT ELLE PEUT DEVENIR PROPRIETAIRE PAR VOIE D'ACQUISITION, DE CONSTRUCTION, D'ECHANGE, D'APPORT OU AUTREMENT. ET PLUS GENERALEMENT LA PROPRIETE ET LA GESTION DE TS IMMEUBLES OU DROITS IMMOBILIERS. EVENTUELLEMENT ET EXCEPTIONNELLEMENT, L'ALIENATION DE CEUX DE SES IMMEUBLES DEVENUS INUTILES A LA SOCIETE AU MOYEN DE VENTE, ECHANGE OU APPORT EN SOCIETE. ... A COMPTER DU 01/07/97
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 192 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 29 270.21 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).