Entreprise : GFA DES COLLINS - SIREN 351 180 641
Identité
Dénomination
GFA DES COLLINS
SIREN (siège)
351 180 641
Date d'immatriculation au RNE
13/01/2000
Début d’activité
30/05/1989
Date de fin de la personne morale
12/01/2039
Forme juridique
GFA, Groupement foncier agricole
Activités principales de l’objet social
LA PROPRIETE L'ADMINISTRATION ET LA JOUISSANCE DES IMMEUBLES ET DROITS IMMOBILIERS A DESTINATION AGRICOLE BATIS OU NON BATIS DONT LA STE VA SE TROUVER PROPRIETAIRE
Code APE
0142Z - Élevage d'autres bovins et de buffles
Qualité
Actif agricole
Capital social
320720 EUR
Adresse du siège
LD LES COLLINS 71160 GILLY-SUR-LOIRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FORAT JEAN-LUC
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1961
Commune de résidence
Gilly-sur-Loire
Nom, Prénom(s)
FORAT RAYMOND
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1955
Commune de résidence
Saint-Aubin-sur-Loire
Nom, Prénom(s)
FORAT COLETTE
Nom d'usage
DEVILLARD
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1952
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
FORAT MICHEL
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1950
Commune de résidence
Gilly-sur-Loire
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
30/05/1989
Siret
35118064100018
Code APE
0142Z - Élevage d'autres bovins et de buffles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
LA PROPRIETE L'ADMINISTRATION ET LA JOUISSANCE DES IMMEUBLES ET DROITS IMMOBILIERS A DESTINATION AGRICOLE BATIS OU NON BATIS DONT LA STE VA SE TROUVER PROPRIETAIRE
Autres Activités
Élevage d'autres bovins et de buffles
Adresse
LD LES COLLINS
71160 , GILLY-SUR-LOIRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F15/004377
Date d'ajout
24/12/2015
Description
Modification du capital social : Ancien capital : 321667.43 EUROS Nouveau capital : 320720 EUROS à compter du 30/11/2015
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F15/004377
Date d'ajout
24/12/2015
Description
Modification relative aux dirigeants : FORAT Urbain nom d'usage : FORAT Urbain n'est plus gérant FORAT Raymond nom d'usage : FORAT Raymond devient gérant FORAT Raymond nom d'usage : FORAT Raymond devient Associé FORAT Jean-Luc nom d'usage : FORAT Jean-Luc devient gérant FORAT Jean-Luc nom d'usage : FORAT Jean-Luc devient Associé FORAT Michel nom d'usage : FORAT Michel devient Associé FORAT Colette nom d'usage : DEVILLARD Colette devient Associé
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 21 juin 1989 -No 342 - LA RENAISSANCE du 17 juin 1989
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAROLLES A ETE RATTACHE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MACON PAR LE DECRET No 99-659 DU 30 JUILLET 1999 AVEC EFFET AU 1er JANVIER 2000. La conversion du montant du capital des Francs en Euros a été effectuée d'office par le Greffe en application du décrêt N° 2001-474 du 30 mai 2001 : ANCIEN MONTANT : 2 110 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 321 667.43 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).