Entreprise : SCI DU CLOS DES DRAGONS - SIREN 351 179 346
Identité
(Entreprise radiée le 11/01/2021)
Dénomination
SCI DU CLOS DES DRAGONS
SIREN (siège)
351 179 346
Date d'immatriculation au RNE
20/06/1989
Fermeture de l'établissement - 35117934600017
- Date d'effet de la fermeture : 11/01/2021
Date de fin de la personne morale
19/06/2088
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1829.39 EUR
Adresse du siège
32 RUE DES PROCESSIONS 91240 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 89
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DOS SANTOS GOMES MANUEL , JOSE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1947
Commune de résidence
Saint-Michel-sur-Orge
Nom, Prénom(s)
GOMES DOS SANTOS PHILIPPE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1973
Commune de résidence
Sainte-Geneviève-des-Bois
Nom, Prénom(s)
GOMES DOS SANTOS ERIC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1978
Commune de résidence
Morsang-sur-Orge
Nom, Prénom(s)
DIAS ALGARVE MARIA , FERNANDA
Nom d'usage
DOS SANTOS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1949
Commune de résidence
Morsang-sur-Orge
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 11/01/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/05/1989
Siret
35117934600017
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, mise en valeur, propriété, administration, exploitation, directement ou indirectement par bail, location ou autrement, y compris par bail à construction de tous immeubles apportés ou acquis par elle au cours de la vie sociale ainsi que toute activité pouvant se Rapporterdirectement ou indirectement à cet objet
Adresse
32 RUE 32 Chemin des Processions
91241 , Saint-Michel-sur-Orge CEDEX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1583
Date d'ajout
11/01/2021
Description
Radiation d'office du RCS le 11/01/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
62
Date d'ajout
25/01/2017
Description
Dissolution à compter du 12/04/2016 nomination de Mr José DOS SANTOS en qualité de liquidateur selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 12/04/2016 siège de la liquidation est fixé au 32 rue des Processions BP 89 91241 Saint Michel sur Orge parution de la publicité légale Les Echos du 11/05/2016
Numéro d'observation
12822
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
52330
Date d'ajout
20/06/1989
Description
Création
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).