Entreprise : EARL DE LA JUSTELLERIE - SIREN 351 166 145
Identité
Dénomination
EARL DE LA JUSTELLERIE
SIREN (siège)
351 166 145
Date d'immatriculation au RNE
04/07/1989
Début d’activité
01/07/1989
Date de fin de la personne morale
03/07/2049
Date de clôture
31/12
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Activité principale
EXPLOITATION DES BIENS AGRICOLES (POLYCULTURE ELEVAGE LEGUMES SEMENCES)
Code APE
0124Z - Culture de fruits à pépins et à noyau
Qualité
Actif agricole
Capital minimum
7500 EUR
Adresse du siège
LA JUTELLERIE 49160 BLOU FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
POIRIER JEAN , MARC
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1967
Commune de résidence
BLOU
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/1989
Siret
35116614500018
Code APE
0124Z - Culture de fruits à pépins et à noyau
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
EXPLOITATION DES BIENS AGRICOLES (POLYCULTURE ELEVAGE LEGUMES SEMENCES)
Autres Activités
Reproduction de plantes,Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
LA JUTELLERIE
49160 , BLOU - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
91
Date d'ajout
02/01/2024
Description
Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro de procédure Dossier RG 23/01202 - N° Portalis 46CY-W-B7H-V4W. Date de cessation des paiements : 27/09/2022. Mandataire judiciaire la SELARL LEX MJ prise en la personne de Maître Lucie MARGOTTIN - 11 rue Jeann Bodin - 49100 Angers.Période d'observation jde 6 mois. Jugement du du Tribunal judiciaire de Saumur en date du 21/12/2023.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Saumur ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Angers. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Angers décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
1384
Date d'ajout
27/06/2005
Description
Transformation de la société SUIVANT PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE EN DATE DU 20.05.05, TRANSFORMATION DU GAEC EN EARL, LA DENOMINATION SOCIALE SERA DESORMAIS "EARL DE LA JUSTELLERIE" REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL DE 22.500 EUROS CE QUI LE PORTE DE 30.000 EUROS A 7.500 EUROS - Date d'effet : 01/01/2005
Numéro d'observation
1362
Date d'ajout
23/06/2005
Description
Réduction du capital SUIVANT PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE EN DATE DU 09.04.05, MONSIEUR POIRIER JEAN MARC DEVIENT SEUL GERANT SUITE AU DECES DE MR POIRIER DENIS SURVENU LE 20.07.2004 - REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL DE 30.000 EUROS CE QUI LE PORTE DESORMAIS DE 60.000 EUROS A 30.000 EUROS Date d'effet : 31/12/2004
Numéro d'observation
305
Date d'ajout
11/02/2004
Description
SUIVANT PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE EN DATE DU 30.12.03, DEMISSION DE MME POIRIER NEE GUION DANIELLE DE SES FONCTIONS DE GERANTE A COMPTER DU 31.12.03 REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL DE 30.000 EUROS CE QUI LE PORTE DESORMAIS DE 90.000 EUROS A 60.000 EUROS A COMPTER DU 31.12.03
Numéro d'observation
283
Date d'ajout
01/02/2000
Description
SUIVANT PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE EN DATE DU 30.12.99 DEMISSION DE MR POIRIER PIERRE DE SES FONCTIONS DE CO-GERANT A COMPTER DU 31.12.99 REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL SUITE A LA CONVERSION DE LA VALEUR NOMINALE DES PARTS SOCIALES EN EUROS - NOUVEAU CAPITAL : 90.000 EUROS A COMPTER DU 01.01.2000
Numéro d'observation
809
Date d'ajout
16/04/1996
Description
SUIVANT PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE EN DATE DU 15.03.96 NOMINATION DE MR POIRIER DENIS EN QUALITE DE CO-GERANT A COMPTER DU 01.02.96 - PROROGATION DE LA DUREE DU GROUPEMENT DE 40 ANNEES CE QUI LA PORTE DE 20 ANS A 60 ANS A COMPTER DU SON IMMATRICULATION
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).