Entreprise : LES CHENES VERTS - SIREN 351 131 644
Identité
Dénomination
LES CHENES VERTS
SIREN (siège)
351 131 644
Date d'immatriculation au RNE
04/07/1989
Début d’activité
01/06/1989
Date de fin de la personne morale
03/07/2039
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activité principale
Exploitation de maison de retraite et d'hébergement de personnes âgées l'acquisition l'administration l'exploitation par bail ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont elle peut devenir propriétaire
Code APE
8710A - Hébergement médicalisé pour personnes âgées
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
LE LYONNET 24460 AGONAC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
MEDICHARME
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Versailles
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/06/1989
Siret
35113164400020
Enseigne
LES CHENES VERTS
Code APE
8710A - Hébergement médicalisé pour personnes âgées
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Exploitation de maison de retraite et d'hébergement de personnes âgées l'acquisition l'administration l'exploitation par bail ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont elle peut devenir propriétaire
Adresse
LE LYONNET
24460 , AGONAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1970
Date d'ajout
12/03/2024
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de NANTERRE prononce en date du 29/02/2024, la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements : 31/01/2024, désigne liquidateur judiciaire BTSG mission conduite par Me Marc SENECHAL et Me Pierre BOURION - 15 rue de l'Hôtel de Ville 92200 Neuilly sur Seine, les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc. Le liquidateur devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances. L'activité est maintenue jusqu'au 15/04/2024. Désigne administrateur judiciaire FHB Mission conduite par Me Benjamin TAMBOISE 176 avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly sur Seine avec les pouvoirs d'administration
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
354
Date d'ajout
01/02/2010
Description
Transformation de la société à compter du 01/12/2009 Ancienne forme : Société par actions simplifiée (SAS) Nouvelle forme : Société à responsabilité limitée (SARL) Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/12/2009 : Partant : SARL PRO SANTE CONSEIL représentée par BRUNELET Pascal Jacques Marie, Président Partant : SAS CABINET BUTEL, Commissaire aux comptes titulaire Partant : ROUQUET François, Commissaire aux comptes suppléant Nouveau : LAFON Patrick Pierre Claude, Gérant(e)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).