Entreprise : EARL DU CLOS TOURAINE - SIREN 351 120 191
Identité
Dénomination
EARL DU CLOS TOURAINE
SIREN (siège)
351 120 191
Date d'immatriculation au RNE
23/06/1989
Date de fin de la personne morale
22/06/2044
Date de clôture
31/12
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Qualité
Actif agricole
Capital minimum
38000 EUR
Adresse du siège
2 RUE DU GENERAL DE GAULLE 50760 REVILLE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MR RENET JACQUES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RENET JACQUES
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1966
Commune de résidence
La Pernelle
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/04/2019
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/07/1989
Siret
35112019100017
Code APE
0113Z - Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités agricoles
Adresse
2 RUE le Bourg
50760 , Barfleur - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Réville
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1365
Date d'ajout
23/04/2019
Description
Radiation du RCS le 23/04/2019 avec effet au 23/04/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1474
Date d'ajout
03/07/2013
Description
Réduction de capital à compter du 01/07/2013. Ancien : 111287,78 EUR. Nouveau : 76000 EUR. Dissolution amiable de la société à compter du 01/07/2013. Liquidateur : RENET Jacques. Le siège de la liquidation est fixé à : 18 Village de l'Eglise 50760 Réville AGE du 27/06/2013. Journal d'annonces légales : GAZETTE DE LA MANCHE en date du 03/07/2013
Numéro d'observation
3158
Date d'ajout
27/12/1996
Description
TRANSFORMATION DU GAEC EN EARL (EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE),B)CHANGEMENT DENOMINATION,ANC:GAEC DU CLOS TOURAINE;NOUVELLE: EARL DU CLOS TOURAINE.C)PROROGATION DUREE DE 40 ANS POUR LA PORTER A 55 ANS D)DESIGNATION GERANT ASSOCIE,MR JACQUES RENET DT LES PALMIERS-50630- LA PERNELLE.AGE DU 20/12/96.PUBLICITE:L'AGRICULTEUR NORMAND DU 26/12/96.
Numéro d'observation
223
Date d'ajout
26/01/1994
Description
Modification de la composition du conseil d'administration CO-GERANT ASSOCIE PARTANT:MR RENET MICHEL AU 31/12/93. B)CESSION DE PARTS.AGE DU 30/12/93.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).