Entreprise : GAEC RECONNU DES TROIS PARIS - SIREN 351 106 463
Identité
Dénomination
GAEC RECONNU DES TROIS PARIS
SIREN (siège)
351 106 463
Date d'immatriculation au RNE
30/06/1989
Début d’activité
01/04/1989
Date de fin de la personne morale
29/06/2049
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activité principale
Exploitation de biens agricoles apportes par les associes pris a bail ou mis a sa dispositoin par ses membres notamment la mise en culture et l'exploitation de toute propriete viticole d'appellation controlee
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Qualité
Actif agricole
Capital social
13720.41 EUR
Adresse du siège
AUX PARIS 33790 CAZAUGITAT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LANGEL CHRISTOPHE , NOEL
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1967
Commune de résidence
Pellegrue
Nom, Prénom(s)
LANGEL ISABELLE , BERNADETTE
Nom d'usage
CASTENET
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1957
Commune de résidence
Pellegrue
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/1989
Siret
35110646300018
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Exploitation de biens agricoles apportes par les associes pris a bail ou mis a sa dispositoin par ses membres notamment la mise en culture et l'exploitation de toute propriete viticole d'appellation controlee
Autres Activités
Culture de la vigne,Culture de céréales (à l exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
AUX PARIS
33790 , CAZAUGITAT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
49195
Date d'ajout
23/08/2024
Description
Jugement Tribunal Judiciaire BORDEAUX en date du 14/06/2024.Résolution du plan de redressement et ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sous le numéro de procédure 24/01602, poursuite d'activité autorisée jusqu'au : 14/09/2024, date de cessation des paiements : 29/02/2024, liquidateur judiciaire SELARL EKIP’ : 2 rue Caudéran, 33000 BORDEAUX,
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
27039
Date d'ajout
03/05/2021
Description
Modification du plan de redressement, selon jugement du Tribunal Judiciaire de Bordeaux en date du 11/12/2020.
Numéro d'observation
81893
Date d'ajout
19/06/2018
Description
Jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux En date du 30/03/2018 A prononcé la modification du plan de redressement
Numéro d'observation
49654
Date d'ajout
27/08/2015
Description
Jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux En date du 18-08-2015 A prononcé la modification du plan de redressement judiciaire par apurement du passif et continuation d'activité adopté le 08-04-2005
Numéro d'observation
89360
Date d'ajout
20/03/2014
Description
Jugement du tribunal de grande instance de BORDEAUX En date du 14/03/2014 A prononcé un jugement constatant le désistement d'instance du commissaire à l'exécution du plan et jugement autorisant la modification substantielle du plan de redressement par apurement du passif et continuation d'activité
Numéro d'observation
78927
Date d'ajout
12/05/2011
Description
Jugement du tribunal de grande instance de BORDEAUX En date du 29-04-2011 A prononcé la modification substantielle du plan de redressement.
Numéro d'observation
45026
Date d'ajout
21/06/2005
Description
Par jugement du 08/04/2005, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux a arrêté le plan de redressement par continuation, fixé la durée du plan à 10 ans et désigné Me HIROU mandataire judiciaire 6-7 bld Aristide Briand 33500 LIBOURNE, en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Numéro d'observation
19539
Date d'ajout
05/08/2004
Description
Jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux En date du 13-07-2004, A prononcé le redressement judiciaire de la société - date de cessation des paiements : 24-06-2004 - representant des créanciers : Me Hirou, 6-7 bd Aristide Briand 33500 Libourne - juge commissaire : Mme Faure -
Numéro d'observation
32766
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).