Entreprise : SOFURA - SIREN 351 098 074
Identité
Dénomination
SOFURA
SIREN (siège)
351 098 074
Date d'immatriculation au RNE
28/06/1989
Début d’activité
05/05/1989
Date de fin de la personne morale
27/06/2019
Forme juridique
Autre société civile
Activités principales de l’objet social
Prise de participation par achat, souscription, apport, fusion de tous biens mobiliers et valeurs mobilières dans toutes entités juridiques, avec ou sans personne morale, à l'exception de toutes opérations commer- ciales.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
69160 EUR
Adresse du siège
8 RUE DES CERISIERS 38190 FROGES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BIANCHI YVES , RAYMOND , LOUIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1958
Commune de résidence
Froges
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
05/05/1989
Siret
35109807400039
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Prise de participation par achat, souscription, apport, fusion de tous biens mobiliers et valeurs mobilières dans toutes entités juridiques, avec ou sans personne morale, à l'exception de toutes opérations commer- ciales.
Autres Activités
Prise de participation par achat, souscription, apport, fusion de tous biens mobiliers et valeurs mobilières dans toutes entités juridiques, avec ou sans personne morale, à l'exception de toutes opérations commer- ciales.
Adresse
8 RUE DES CERISIERS
38190 , FROGES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/05/1989
Siret
35109807400013
Code APE
741J
Adresse
1 RUE DES BLEUETS
38180 , SEYSSINS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 03/10/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
13/06/1995
Siret
35109807400021
Code APE
741J
Adresse
914 PRE LAVAL
38190 , FROGES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
-DECLARATION MODIFICATIVE du 17 Octobre 2001 : Transfert du siège social et établissement principal de 941 Pré Laval 38190 FROGES à 8 Rue des Cerisiers 38190 FROGES à compter du 03.10.2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Dépot le 15.06.1989 LES AFFICHES DE GRENOBLE DU 02.06.1989
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).