Entreprise : SCI ESTELLE - SIREN 351 082 037
Identité
(Entreprise radiée le 21/09/2020)
Dénomination
SCI ESTELLE
SIREN (siège)
351 082 037
Date d'immatriculation au RNE
09/06/1989
Fermeture de l'établissement - 35108203700018
- Date d'effet de la fermeture : 18/07/2011
Fermeture de l'établissement - 35108203700026
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2019
Date de fin de la personne morale
08/06/2088
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
20 RUE DE VERDUN 69280 SAINTE-CONSORCE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOURGEOIS JACQUES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1952
Commune de résidence
Samoëns
Nom, Prénom(s)
DECLERIEUX MYRIAM
Nom d'usage
BOURGEOIS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1956
Commune de résidence
Sainte-Consorce
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/07/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/06/1989
Siret
35108203700018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
56 AV DE LA REPUBLIQUE
69160 , TASSIN-LA-DEMI-LUNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
18/07/2011
Siret
35108203700026
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
20 RUE DE VERDUN
69280 , SAINTE-CONSORCE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F20/051539
Date d'ajout
21/09/2020
Description
Radiation en date du 21/09/2020 - Clôture des opérations de liquidation (Assemblée générale en date du 31/12/2019).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F20/043406
Date d'ajout
17/08/2020
Description
Cessation totale d'activité à compter du 31/12/2019
Numéro d'observation
F20/043406
Date d'ajout
17/08/2020
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 31/12/2019 - Siège de la liquidation : 20 Rue de Verdun 69280 SAINTE-CONSORCE - Publicité dans un journal d'annonces légales : Tout Lyon du 15/02/2020
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).