Entreprise : PUISSANCE 5 - SIREN 351 073 440
Identité
Dénomination
PUISSANCE 5
SIREN (siège)
351 073 440
Date d'immatriculation au RNE
07/04/1992
Date de fin de la personne morale
06/04/2088
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
400000 Francs français
Adresse du siège
11 RUE DE L EGALITE 94300 VINCENNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LUCAS EPOUSE GUEZ MARTINE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1950
Commune de résidence
Vincennes
Nom, Prénom(s)
GUEZ MICHEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1949
Commune de résidence
Vincennes
Nom, Prénom(s)
AOUIZERATE PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1964
Commune de résidence
Rosny-sous-Bois
Nom, Prénom(s)
NAIM PAUL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1947
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
RIVOIRE BERNARD
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1951
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1994
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
21/06/1989
Siret
35107344000031
Code APE
514S
Origine du fonds
Création
Activité principale
Achat vente d articles de sport en gros
Adresse
11 RUE 11 Rue DE L EGALITE
94300 , Vincennes - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
63197
Date d'ajout
12/07/1996
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 11 07 1996 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du juge commissaire : Mr Corpechot , nom du liquidateur : Me Pellegrini . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 12 07 1996
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
14/10/1994
Description
Ouverture d'une procédure simplifiée de redressement Judiciairesur Assignation Jugement du 13 10 1994 N° 94j979 Cessation des paiements en date du 13 10 1993 Conversion en liquidation judiciaire ce Meme-jour jugé cré: M Corpechot - juge suppléant : m Misraki Liquidateur: Me Pellegrini 4 le parvis de St Maur 94100 saint Maur des fosses
Numéro d'observation
89718
Date d'ajout
07/04/1992
Description
La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).