Entreprise : FOURNIL DE BEAUCE - SIREN 351 050 091
Identité
Dénomination
FOURNIL DE BEAUCE
SIREN (siège)
351 050 091
Date d'immatriculation au RNE
21/06/1989
Dissolution
Date de fin de la personne morale
20/06/2088
Date de clôture
30/06
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
259163.33 EUR
Adresse du siège
LA HAUTE BORNE 28310 TOURY FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CAVAILLES PHILIPPE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1951
Commune de résidence
PARIS
Nom, Prénom(s)
LHUILLERY SIMONE
Nom d'usage
ARRONDEAU
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1946
Commune de résidence
28390 TOURY
Nom, Prénom(s)
ARRONDEAU PASCAL
Qualité
Directeur Général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1964
Commune de résidence
JANVILLE
Nom, Prénom(s)
ARRONDEAU ALBERT
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1943
Commune de résidence
28390 TOURY
Nom, Prénom(s)
JALLERAT GASTON
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1924
Commune de résidence
PARIS
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1993
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
15/06/1989
Siret
35105009100013
Code APE
158A
Origine du fonds
Autre
Activité principale
BOULANGERIE PATISSERIE VIENNOISERIE ACTIVITE DE TRAITEUR ET TOUT CE QUI A TRAIT AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES DE LA SURGELATION DE LA BOULANGERIE ET DES PRODUITS CONNEXES ET A L'ALIMENTATION.
Adresse
"LA HAUTE BORNE"
28310 , Toury - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Z.I.
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2145
Date d'ajout
19/06/1997
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 17.06.97, LE TRIBNAL DE COMMERCE DE CHARTRES A DESIGNE MAITRE ANNIE HAUCOURT-VANNIER DEMEURANT 28000 CHARTRES, 6-8 RUE DU DCT MAUNOURY EN QUALITE DE REPRESENTANT DES CREANCIERS DE LA SA FOURNIL DE BEAUCE AUX LIEU E PLACE DE MAITRE JACQUES PIERRAT A 28000 CHARTRES, 85 BIS RUE DE REVERDY A COMPTER DU 17.06.1997
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2561
Date d'ajout
29/07/1993
Description
PAR JUGEMENT RENDU LE 20.07.93, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES A ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT DE LA : SA FOURNIL DE BEAUCE ORGANISANT LA CESSION TOTALE DES ACTIFS A MR THOMAS MEMBRE FONDATEUR DE LA SOCIETE BEAUCE PANIFICATION EN COURS DE CONSTITUTION ENTRAINANT L'OUVERTURE DES OPERATIONS DE DISSOLUTION DE LA SA FOURNIL DE BEAUCE MAINTIENT LE JUGE COMMISSAIRE ET LE REPRESENTANT DES CREANCIERS EN LEURS FONCTIONS DESIGNE ME GUY PIERRAT DEMEURANT A 28000 CHARTRES, 12 RUE DU DOCTEUR MAUNOURY EN QUALITE DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN, A COMPTER DU 20.07.93
Numéro d'observation
2471
Date d'ajout
20/07/1993
Description
PAR ORDONNANCE RENDUE LE 08.07.1993, MR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES A AUTORISE LE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'ENQUETE PREVUE A L'ARTICLE 140 DE LA LOI DU 25.01.1985 POUR UNE DUREE DE TRENTE JOURS, A COMPTER DU 08.07.1993
Numéro d'observation
2063
Date d'ajout
17/06/1993
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 08.06.93, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES A OUVERT LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SIMPLIFIE DE LA SOCIETE : FOURNIL DE BEAUCE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS A ETE FIXEE PROVISOIREMENT AU 07.12.91 A NOMME PHILIPPE MARTIN EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE ET CLAUDE VALIN EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT ET A NOMME MAITRE GUY PIERRAT ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE 12 RUE DU DOCTEUR MAUNOURY 28000 CHARTRES EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR MAITRE JACQUES PIERRAT REPRESENTANT DES CREANCIERS 85 BIS RUE DE REVERDY 28000 EN QUALITE DE REPRESENTANT DES CREANCIERS, A COMPTER DU 08.06.93
Numéro d'observation
1914
Date d'ajout
14/06/1993
Description
PAR DECLARATION ENREGISTREE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES LE 04.06.1993, MONSIEUR ALBERT ARRONDEAU AGISSANT EN QUALITE DE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DE LA S.A. FOURNIL DE BEAUCE, AU CAPITAL DE 1.700.000.00 FRANCS, DONT LE SIEGE SOCIAL EST A 28390 TOURY, Z.I, LD "LA HAUTE BORNE" A DECLARE ES QUALITE QU'IL A CESSE PROVISOIREMENT SES PAIEMENTS A LA DATE DE CE JOUR. IL A ES QUALITE SOLLICITE L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Numéro d'observation
2575
Date d'ajout
22/07/1991
Description
Capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social (PV A G E DU 30.04.1991 )
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 700 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 259 163.33 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).