Entreprise : LES ROCHES - SIREN 351 001 375
Identité
Dénomination
LES ROCHES
SIREN (siège)
351 001 375
Date d'immatriculation au RNE
12/01/1998
Date de fin de la personne morale
11/01/2088
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
126933.96 EUR
Adresse du siège
336 BD DE SAINT ANTOINE 06220 VALLAURIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
DOMAINE SUPER CANNES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BORDAT ROBERT
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1942
Commune de résidence
Vallauris
Nom, Prénom(s)
BORDAT SOPHIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1966
Commune de résidence
Saint-Pierre-les-Nemours
Nom, Prénom(s)
BORDAT PEGGY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1972
Commune de résidence
Saint-Pierre-les-Nemours
Nom, Prénom(s)
CHEMINEAU SEBASTIEN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1968
Commune de résidence
Bagneaux-sur-Loing
Nom, Prénom(s)
STAUDER NICOLE
Nom d'usage
BORDAT
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1947
Commune de résidence
Vallauris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2023
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
19/11/1996
Siret
35100137500028
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
336 BD DE SAINT ANTOINE
06220 , VALLAURIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
DOMAINE SUPER CANNES
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 19/11/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/05/1989
Siret
35100137500010
Code APE
702C
Origine du fonds
Création
Activité principale
GESTION D'IMMEUBLES
Adresse
RTE DE SENS
77140 , NEMOURS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9627
Date d'ajout
30/04/2024
Description
Radiation du RCS de Melun le 31/12/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Montereau-Fault-Yonne. Ce tribunal a été supprimé et rattaché au Tribunal de Commerce de Melun par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008,
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret n°2001-474 du 30/05/2001 : ancien montant : 2 210 000.00 FRF nouveau montant : 336 912.33 EUR
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
11/08/1998
Description
: --- TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL UNIQUEMENT 336 BLD SAINT-ANTOINE DOMAINE SUPER CANNES 06220 VALLAURIS A COMPTER DU 12.01.1998 - L'ETS PRINCIPAL EST CONSERVE ROUTE DE SENS 77140 NEMOURS - NIG DU TC ANTIBES EN DATE DU 19.01.1998.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
14/06/1989
Description
Historique des observations depuis le 14/06/1989 : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro A811 le 14/06/1989 --- Publicité au Journal : LE MONITEUR DE SEINE ET MARNE --- Parution au Journal le 27/05/1989
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Exploitation d'un ou plusieurs établissements hors du ressort, sans exploitation au siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).