Entreprise : SCI DARDIL - SIREN 350 953 592
Identité
Dénomination
SCI DARDIL
SIREN (siège)
350 953 592
Date d'immatriculation au RNE
01/06/2005
Début d’activité
01/06/1989
Date de fin de la personne morale
31/05/2039
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Se reporter aux statuts.
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
RUE DES CHAUDIERES 39300 CONTE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GIROD FRANCOIS , DANIEL , CLAUDE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1964
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
GIROD JEAN-JACQUES , MARIE , CLAUDE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1936
Commune de résidence
Arzier
Nom, Prénom(s)
GIROD PHILIPPE , JACQUES , ANDRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1962
Commune de résidence
Conte
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/06/1989
Siret
35095359200028
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Opérations immobilières se rattachant à l'acquisition, la gestion, la location immobilière ; achat, vente et gestion de valeurs mobilières.
Autres Activités
Opérations immobilières se rattachant à l'acquisition, la gestion, la location immobilière ; achat, vente et gestion de valeurs mobilières.
Adresse
RUE DES CHAUDIERES
39300 , CONTE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/07/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/1989
Siret
35095359200010
Code APE
702A
Adresse
45 AV DE LA REPUBLIQUE
39300 , CHAMPAGNOLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, le tribunal de commerce de Dole a été supprimé au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce de Lons Le Saunier.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F98/000501
Date d'ajout
27/08/1998
Description
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL SIS 45 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 39300 CHAMPAGNOLE A RUE DES CHAUDIERES 39300 CONTE SUIVANT AGE DU 25 JUILLET 1998 J.A.L.: LE JURA AGRICOLE ET RURAL DU 08 AOUT 1998 A COMPTER DU 25 JUILLET 1998
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Immatriculation précédemment effectuée au greffe du Tribunal de Commerce de Salins supprimé par suite du rattachement du Tribunal de Salins au Tribunal de Dole avec effet au 01.06.2005 (Décret n° 2005-624 du 27 Mai 2005) - LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).