Entreprise : CHINIMPEX FRANCE - SIREN 350 944 898
Identité
(Entreprise radiée le 13/11/2002)
Dénomination
CHINIMPEX FRANCE
SIREN (siège)
350 944 898
Date d'immatriculation au RNE
02/02/1993
Fermeture de l'établissement - 35094489800021
- Date d'effet de la fermeture : 29/09/1999
Date de fin de la personne morale
01/02/2039
Date de clôture
31/03
Forme juridique
Société anonyme à directoire (sans autre indication)
Capital social
1890367.81 EUR
Adresse du siège
14 RUE AUGUSTE PERRET 94800 VILLEJUIF FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ET MEMBRE : LIU YOU YUAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1939
Commune de résidence
BEIJING (CHINE)
Nom, Prénom(s)
ET MEMBRE : WANG BAO QIANG
Qualité
Président du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1955
Commune de résidence
BEIJING (CHINE)
Nom, Prénom(s)
ET MEMBRE : YANG ZHENRONG
Qualité
Président du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1955
Commune de résidence
Thiais
Nom, Prénom(s)
KONG XIANGPEI
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1942
Commune de résidence
BEIJING (CHINE)
Nom, Prénom(s)
DOULACHE DJAFFER
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1955
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
GUO YUN , XIAN
Nom d'usage
YANG
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1955
Commune de résidence
Thiais
Nom, Prénom(s)
MAZOUZ ALI
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1952
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/09/1999
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/1989
Siret
35094489800021
Code APE
514S
Origine du fonds
Création
Activité principale
Le commerce des produits d'art et d'artisanat, vente en gros, demi-gros et au détail, import-export
Adresse
14 RUE 14 Rue AUGUSTE PERRET
94800 , Villejuif - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11483
Date d'ajout
13/11/2002
Description
Radiation d'office art 42 Al 1 décret du 30.05.84- est radié d 'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
11365
Date d'ajout
08/11/2002
Description
Jugement du tribunal de commerce de CRETEIL en date du 07/11/2002 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du juge commissaire : M. GUEYE MOCTAR , nom du liquidateur : ME SEGUI PIERRE
Numéro d'observation
17241
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
1184
Date d'ajout
05/01/2000
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 04/01/2000 nommant m Moctar Gueye juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
15733
Date d'ajout
01/10/1999
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 29/09/1999 , prononce la liquidation judiciaire sous le numéro 99j00712 , désigne liquidateur me pierre Segui 1 Av du général de gaulle 94000 Créteil . Le délai de déclaration des créances accordé par le jugement d'ouverture est allongé jusqu'au 15e jour suivant la présente parution, sous réserve de l'expiration du délai d'action en relève de forclusion qui est de un an à compter du jugement d'ouverture , nom du juge-commissaire m. Philippe Fleury , met fin à la mission de l'administrateur me gilles baronnie
Numéro d'observation
12832
Date d'ajout
06/08/1999
Description
Le tribunal de commerce de Créteil , a prononcé en date du 05/08/1999 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire régime simplifié sous le numéro 99j00712 , date de cessation des paiements le 17/02/1999 , et a désigné juge commissaire m. Philippe Fleury , juge commissaire suppléant m. marcel Niquil , administrateur me gilles baronnie 1 rue Richepanse 75008 Paris avec pour mission : Assister la débitrice pour tous les actes de gestion , représentant créanciers me pierre Segui 1 Av du général de gaulle 94000 Créteil , et a ouvert une période d'observation d'une durée de quatre mois expirant le 06/12/1999 Les déclarations de créances sont à déposer au représentant des créanciers dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc.
Numéro d'observation
79618
Date d'ajout
23/01/1998
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 31 12 1997
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
02/02/1993
Description
La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).