Entreprise : GAEC DES DEUX FERMES - SIREN 350 917 498
Identité
Dénomination
GAEC DES DEUX FERMES
SIREN (siège)
350 917 498
Date d'immatriculation au RNE
09/06/1989
Date de fin de la personne morale
08/06/2039
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Qualité
Actif agricole
Capital social
80188.18 EUR
Adresse du siège
32190 CAILLAVET FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MONTFERRAN NICOLAS , FREDERIC , MICHEL
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1990
Commune de résidence
Caillavet
Nom, Prénom(s)
SAINT PE KARINE
Nom d'usage
BEL
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1976
Commune de résidence
Caillavet
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2020
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
26/04/1989
Siret
35091749800015
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Exploitation des biens agricoles apportés par les associés, achetés ou pris à bail par lui, ou mis à sa disposition par ses membres.
Adresse
à Loubère
32190 , CAILLAVET - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3408
Date d'ajout
12/05/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4274
Date d'ajout
04/11/2019
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 27/09/2019 Liquidateur : BEL Karine et MONTFERRAN Nicolas, Frédéric, Michel Le siège de la liquidation est fixé à : La Loubère 32190 Caillavet Journal d'annonces légales : LA VOIX DU GERS en date du 01/11/2019
Numéro d'observation
812
Date d'ajout
22/02/2012
Description
Changement de dénomination sociale à compter du 10/02/2012 - Ancienne : GAEC MONTFERRAN - Nouvelle : GAEC DES DEUX FERMES Modification relative aux personnes dirigeantes à compter du 10/02/2012 : - Partant : MONTFERRAN Claude, Co-Gérant - Partant : MONTFERRAN Michel, Co-Gérant - Nouveau : BEL Karine née SAINT PE, Co-Gérante - Nouveau : MONTFERRAN Nicolas, Co-Gérant
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).