Entreprise : SCI ALGUILA - SIREN 350 916 151
Identité
(Entreprise radiée le 19/12/2022)
Dénomination
SCI ALGUILA
SIREN (siège)
350 916 151
Date d'immatriculation au RNE
31/05/1989
Fermeture de l'établissement - 35091615100011
- Date d'effet de la fermeture : 03/10/2022
Date de fin de la personne morale
30/05/2088
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
457.35 EUR
Adresse du siège
9 BD GAMBETTA 30100 ALES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ALBOUY ANNOUK , MARIE , JEANNE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1954
Commune de résidence
Alès
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 03/10/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
13/05/1989
Siret
35091615100011
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
9 BD GAMBETTA
30100 , ALES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F22/040281
Date d'ajout
19/12/2022
Description
Radiation en date du 13/12/2022 - Clôture des opérations de liquidation 23/11/2022 (Assemblée générale en date du 23/11/2022).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F22/038755
Date d'ajout
07/12/2022
Description
Cessation totale d'activité à compter du 03/10/2022
Numéro d'observation
F22/038755
Date d'ajout
07/12/2022
Description
Modification relative aux dirigeants : ALBOUY Annouk Marie Jeanne nom d'usage : ALBOUY Annouk n'est plus gérant ALBOUY Annouk Marie Jeanne nom d'usage : ALBOUY Annouk devient liquidateur ALBOUY Annouk Marie Jeanne nom d'usage : ALBOUY Annouk n'est plus Associé VALCROZE Florence Irene nom d'usage : GUIHAUME Florence n'est plus gérant VALCROZE Florence Irene nom d'usage : GUIHAUME Florence n'est plus Associé BRUN Anne-Marie Jeanne nom d'usage : JULIE Anne-Marie n'est plus gérant BRUN Anne-Marie Jeanne nom d'usage : JULIE Anne-Marie n'est plus Associé
Numéro d'observation
F22/038755
Date d'ajout
07/12/2022
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 03/10/2022 - Siège de la liquidation : 9 Boulevard Gambetta 30100 ALES - Publicité dans un journal d'annonces légales : Le Réveil du Midi du 07/10/2022
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, le tribunal de commerce d'Alès a été supprimé au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce de Nîmes.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).