Entreprise : SCI LES PALMIERS - SIREN 350 915 922
Identité
Dénomination
SCI LES PALMIERS
SIREN (siège)
350 915 922
Date d'immatriculation au RNE
30/05/1989
Début d’activité
25/04/1989
Date de fin de la personne morale
29/05/2039
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
LA CONSTRUCTION DE TOUS IMMEUBLES ; LA PROPRIETE ET L'ADMINISTRATION DE TOUS IMMEUBLES BATIS OU NON DONT ELLE PEUT DEVENIR PROPRIETAIRE PAR VOIE D'ACQUISITION, ECHANGE, APPORT OU AUTREMENT ; LA PRISE DE PARTICIPATION DANS TOUTES SOCIETES QUELS QU'EN SOIENT LA FORME OU L'OBJET. LE PLACEMENT DE TOUS FONDS DISPONIBLES. ET GENERALEMENT TOUTES OPERATIONS MOBILIERES, IMMOBILIERES OU FINANCIE- RES POUVANT SE RATTACHER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT A L'OBJET CI- DESSUS. POUR REALISER CET OBJET OU POUR EN FACILITER LA REALISATION, LA SOCIETE PEUT RECOURIR EN TOUS LIEUX A TOUS ACTES OU OPERATIONS, NOTAMMENT CONSTITUER HYPOTHEQUE OU TOUTE AUTRE SURETE REELLE SUR LES BIENS SOCIAUX DES LORS QUE CES ACTES OU OPERATIONS NE PORTENT PAS ATTEINTE A LA NATURE CIVILE DE CET OBJET.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
7409.02 EUR
Adresse du siège
RUE OLIVIER DE SERRES 30430 BARJAC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FIOLE MAX , EMILE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1950
Commune de résidence
Barjac
Nom, Prénom(s)
GOETTELMANN MONIQUE , NICOLE
Nom d'usage
FIOLE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1951
Commune de résidence
Barjac
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
25/04/1989
Siret
35091592200016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
CONSTRUCTION, PROPRIETE ET ADMINISTRATION DE TOUS IMMEUBLES.
Autres Activités
CONSTRUCTION, PROPRIETE ET ADMINISTRATION DE TOUS IMMEUBLES.
Adresse
RUE OLIVIER DE SERRES
30430 , BARJAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F19/020635
Date d'ajout
05/11/2019
Description
Modification du domicile personnel de dirigeants : Monsieur FIOLE Max Ancienne Adresse : Rue Olivier de Serres 30430 BARJAC Nouvelle Adresse : 126 Rue Olivier de Serres 30430 BARJAC
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F19/020635
Date d'ajout
05/11/2019
Description
Mise à jour relative aux associés de société civile : FIOLE Max Emile nom d'usage : FIOLE Max devient Associé GOETTELMANN Monique Nicole nom d'usage : FIOLE Monique devient Associé
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).