Entreprise : BAR RESTAURANT LE MOKADOR - SIREN 350 897 583
Identité
(Entreprise radiée le 16/07/2020)
Dénomination
BAR RESTAURANT LE MOKADOR
SIREN (siège)
350 897 583
Date d'immatriculation au RNE
19/06/1989
Date de fin de la personne morale
18/06/2088
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
46 PL CHARLES DE GAULLE 03200 VICHY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GACHE JOSE , ROGER
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1945
Commune de résidence
Serbannes
Nom, Prénom(s)
GACHE JOSE
Nom d'usage
GACHE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1945
Commune de résidence
SERBANNES
Nom, Prénom(s)
ROUGELIN HUGUETTE
Nom d'usage
GACHE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1949
Commune de résidence
VICHY
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/07/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/04/1989
Siret
35089758300018
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Code APRM
5610CQ - Fabrication artisanale associée à la vente de plats pour consommation immédiate en magasins sédentaires ou sur éventaire
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Bar, restaurant, salon de thé, plats cuisinés à emporter
Code APRM
5610CQ - Fabrication artisanale associée à la vente de plats pour consommation immédiate en magasins sédentaires ou sur éventaire
Code APRM
5610CQ - Fabrication artisanale associée à la vente de plats pour consommation immédiate en magasins sédentaires ou sur éventaire
Adresse
46 PL 46 place Charles de Gaulle
03200 , Vichy - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3115
Date d'ajout
16/07/2020
Description
Radiation du RCS le 16/07/2020 avec effet au 01/07/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2789
Date d'ajout
01/07/2019
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 01/04/2019 Liquidateur : GACHE José Roger Le siège de la liquidation est fixé à : 3 rue de la Vigne 03700 Serbannes Journal d'annonces légales : La Semaine de l'Allier du 06/06/2019
Numéro d'observation
2174
Date d'ajout
10/11/2004
Description
Capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social Date d'effet : 20/09/2004
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 50 000.00 FRF nouveau montant : 7 622.45 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).