Entreprise : GAEC DE LA GRENNE - SIREN 350 835 203
Identité
Dénomination
GAEC DE LA GRENNE
SIREN (siège)
350 835 203
Date d'immatriculation au RNE
01/06/1989
Début d’activité
01/06/1989
Date de fin de la personne morale
31/05/2088
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activité principale
L'exploitation des biens agricoles achetés ou pris à bail et généralement toutes activités se rattachant a cet objet.
Code APE
0142Z - Élevage d'autres bovins et de buffles
Qualité
Actif agricole
Capital minimum
1524.49 EUR
Adresse du siège
BEAUCHENE 41270 CHAUVIGNY-DU-PERCHE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HABERT DENIS
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1962
Commune de résidence
Chauvigny-du-Perche
Nom, Prénom(s)
HABERT ETIENNE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1968
Commune de résidence
Chauvigny-du-Perche
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/06/1989
Siret
35083520300026
Code APE
0142Z - Élevage d'autres bovins et de buffles
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
L'exploitation des biens agricoles achetés ou pris à bail et généralement toutes activités se rattachant a cet objet.
Autres Activités
Elevage de volailles,Elevage d autres bovins et de buffles,Culture de céréales (? l exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
Ferme de Beauchêne
41270 , Chauvigny-du-Perche - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/04/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
12/05/1989
Siret
35083520300018
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Activité principale
Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
LA MASSARIE
41270 , LA CHAPELLE-VICOMTESSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5498
Date d'ajout
25/10/2016
Description
Réduction de capital à compter du 08/09/2016 Ancien : 149968,5 EUR Nouveau : 122000 EUR Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 08/09/2016 : Partant : HABERT David, Gérant
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).