Entreprise : R V B - SIREN 350 821 971
Identité
Dénomination
R V B
SIREN (siège)
350 821 971
Date d'immatriculation au RNE
31/05/1989
Date de fin de la personne morale
30/05/2088
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
15244.9 EUR
Adresse du siège
RUE DES CHALANDS 21800 QUETIGNY FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CTRE COMMERCIAL GRAND MARC
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RENAULT THIERRY , GILLES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1950
Commune de résidence
QUETIGNY
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1992
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
20/04/1989
Siret
35082197100016
Enseigne
DORMILAND
Code APE
524H
Origine du fonds
Création
Activité principale
COMMERCIALISATION DE TOUT OBJET ET MATERIEL CONCERNANT LA DECORATION, L'AMEUBLEMENT ET L'EQUIPEMENT DE LA MAISON
Adresse
RUE RUE DES CHALANDS CENTRE COMM. DU GRAND MARCHE
21800 , QUETIGNY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CTRE COMMERCIAL GRAND MARC
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1610
Date d'ajout
11/03/1997
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 05/02/97, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON A PRODEDE AU CHANGEMENT DU JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT ET A DESIGNE MONSIEUR ALAIN AMPAUD ; A COMPTER DU 05/02/97
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1904
Date d'ajout
13/03/1992
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 10.03.1992 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE JUGE COMMISSAIRE : MR GILBERT PELLETIER MANDATAIRE LIQUIDATEUR : MR PHILIPPE MAITRE CESSATION D'ACTIVITE A COMPTER DU 10/03/92
Numéro d'observation
1333
Date d'ajout
20/02/1992
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 18 FEVRIER 1992 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON A PRONONCE L'EXTENSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE SOREVAL A LA SOCIETE R.V.B ET EN CONSEQUENCE A OUVERT LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SIMPLIFIE DE LA SOCIETE R.V.B JUGE COMMISSAIRE : MR GILBERT PELLETIER REPRESENTANT DES CREANCIERS : ME PHILIPPE MAITRE , 5 AVENUE GARIBALDI 21000 DIJON DATE DE CESSATION DES PAIMENTS FIXEE AU : 09.10.1990 A COMPTER DU 18.02.1992
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 100 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 15 244.90 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).