Entreprise : SYSTELIA TECHNOLOGIES - SIREN 350 812 731
Identité
Dénomination
SYSTELIA TECHNOLOGIES
SIREN (siège)
350 812 731
Date d'immatriculation au RNE
31/05/1989
Date de fin de la personne morale
30/05/2088
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à directoire (sans autre indication)
Capital social
106672 EUR
Adresse du siège
6 BD MARECHAL LECLERC 83320 CARQUEIRANNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SENDER JEAN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Toulon
Nom, Prénom(s)
GONDOLO JEAN
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1944
Nom, Prénom(s)
PASCAIL CHRISTIAN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Saint-Tropez
Nom, Prénom(s)
TOMASINI BERNARD
Qualité
Directeur Général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1958
Commune de résidence
Hyères
Nom, Prénom(s)
BERTRAND NEE FONTANA DELPHINE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1967
Commune de résidence
La Crau
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/06/2005
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/06/1989
Siret
35081273100015
Code APE
723Z
Origine du fonds
Création
Activité principale
Activités de conseil étude service ingénierie et formation conception réalisation achat et vente de logiciels de matériels et de systèmes aussi bien en France qu à l étranger
Adresse
6 BD 6 BS MARECHAL LECLERC
83320 , Carqueiranne - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
13098
Date d'ajout
07/09/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 07/09/2017 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : Selu Christine Rioux . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 07/09/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
96424
Date d'ajout
15/02/2013
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Toulon rendue le 11/02/2013 nommant M. Perello juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
18248
Date d'ajout
19/09/2006
Description
Jugement du tribunal de commerce de TOULON En date du 18/09/2006 Nommant M. MAROTZKI juge commissaire suppléant
Numéro d'observation
10296
Date d'ajout
10/06/2005
Description
Jugement du tribunal de commerce de TOULON en date du 09/06/2005 , prononce la liquidation judiciaire sous le numéro 2005J00133 , désigne liquidateur SELU CHRISTINE RIOUX 865 RUE DE BRUXELLES CENTRE D'ACTIVITES DES PLAYES 83500 LA SEYNE SUR MER , nom du juge-commissaire M. BARRIER
Numéro d'observation
8850
Date d'ajout
16/03/2005
Description
Démission pour ordre de MME Delphine BERTRAND En qualité de administrateur A compter du 01/03/2005
Numéro d'observation
8877
Date d'ajout
16/03/2005
Description
Le tribunal de commerce de TOULON , a prononcé en date du 14/03/2005 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire régime simplifié sous le numéro 2005J00133 , date de cessation des paiements le 11/03/2005 , et a désigné juge commissaire M. BARRIER , juge commissaire suppléant M. BOUZZO , représentant créanciers SELU CHRISTINE RIOUX 865 RUE DE BRUXELLES CENTRE D'ACTIVITES DES PLAYES 83500 LA SEYNE SUR MER , et a ouvert une période d'observation d'une durée de quatre mois expirant le 15/07/2005 Les déclarations de créances sont à déposer au représentant des créanciers dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc.
Numéro d'observation
8765
Date d'ajout
11/03/2005
Description
Déclaration de cessation des paiements effectuée au greffe du tribunal de commerce de TOULON , en date du 11/03/2005
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).