Entreprise : CONSEIL TECHNIQUE & FINANCIER EN HABITAT - SIREN 350 792 214
Identité
Dénomination
CONSEIL TECHNIQUE & FINANCIER EN HABITAT
Sigle
CTFH
SIREN (siège)
350 792 214
Date d'immatriculation au RNE
30/05/1989
Date de fin de la personne morale
29/05/2079
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
11 RUE GAMBETTA 81100 CASTRES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GIMENEZ GERARD , MARIE , LEON , FRANCOIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1959
Commune de résidence
Castres
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/09/2003
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/04/1989
Siret
35079221400024
Code APE
452A
Origine du fonds
Création
Activité principale
Construction de maisons individuelles, rénovation et agrandissement
Adresse
11 RUE 11 rue Gambetta
81100 , Castres - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1939
Date d'ajout
13/06/2017
Description
Radiation du RCS le 13/06/2017 avec effet au 09/06/2017 En date du 09/06/2017, le Tribunal de Commerce de Castres a prononcé la Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs - L643-9 al. 2 et R643-18 de CONSEIL TECHNIQUE ET FINANCIER EN HABITAT (procédure ouverte le 04/08/2003 )
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3693
Date d'ajout
07/12/2004
Description
(Procédures collectives) En date du 03/12/2004, jugement prorogeant le délai du dépôt de L'état des créances de 4 mois supplémentaires Redressement judiciaire : 04/08/2003 À compter du 03/12/2004 Date d'effet : 03/12/2004
Numéro d'observation
2405
Date d'ajout
03/08/2004
Description
(Procédures collectives) En date du 02/08/2004, jugement prorogeant le délai du dépôt de l'état des créances de 4 mois supplémentaires redressement judiciaire : 04/08/2003 à compter du 02/08/2004 Date d'effet : 02/08/2004
Numéro d'observation
349
Date d'ajout
27/01/2004
Description
(Procédures collectives) Par jugement en date du 23/01/2004, Monsieur Michel Alquier a été nomme en qualité de juge commissaire suppléant à compter du 23/01/2004 Date d'effet : 23/01/2004
Numéro d'observation
2498
Date d'ajout
10/09/2003
Description
(Procédures collectives) En date du 05/09/2003, jugement prononçant la liquidation judiciaire a nommé maître Mariotti Fabrice 5 rue Mathieu Cros Valdurenque comme liquidateur, maintient au 04/08/2003 la date de la cessation des paiements sans poursuite d'activité redressement judiciaire : 04/08/2003 à compter du 05/09/2003 Date d'effet : 05/09/2003
Numéro d'observation
2500
Date d'ajout
10/09/2003
Description
(Procédures collectives) Par jugement en date du 05/09/2003, Monsieur Jean Poursines a été nomme en qualité de juge commissaire suppléant à compter du 05/09/2003 Date d'effet : 05/09/2003
Numéro d'observation
2499
Date d'ajout
10/09/2003
Description
(Procédures collectives) Suivant jugement en date du 05/09/2003, le tribunal de commerce de Castres désigne Mr Gimenez Gerard 11 rue B.J Kervanoel 81100 Castres Ancien dirigeant de la société conseil technique et financier en habitat avec pouvoir de représenter ladite société en qualité de administrateur ad hoc à compter du 05/09/2003 Date d'effet : 05/09/2003
Numéro d'observation
2235
Date d'ajout
04/08/2003
Description
(Procédures collectives) Suivant jugement en date du 04/08/2003, le tribunal de commerce de Castres a prononcé le redressement judiciaire général et a désigné: Juge commissaire...........: Guy Audu jugé commissaire suppléant : Gilbert Ouillac représentant des créanciers: Me Mariotti 5 rue Mathieu Cros 81090 Valdurenque Administrateur(s) ............ : Me Savenier Jean-Jacques 10 rue croix blanche 81000 Albi Date de cessation des paiements: 04/08/2003 à compter du 04/08/2003 Date d'effet : 04/08/2003
Numéro d'observation
2234
Date d'ajout
04/08/2003
Description
Déclaration de cessation des paiements Date d'effet : 04/08/2003
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 50 000.00 FRF nouveau montant : 7 622.45 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).