Entreprise : ALLARD ET PONTHIER - SIREN 350 785 747
Identité
Dénomination
ALLARD ET PONTHIER
SIREN (siège)
350 785 747
Date d'immatriculation au RNE
08/03/1990
Début d’activité
02/05/1989
Date de fin de la personne morale
07/03/2088
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Activités principales de l’objet social
L'acquisition, la mise en valeur, la transformation, l'aménagement, l'administration et la location de tous biens et droits iimmobiliers. Acquisition et gestion de participations dans toutes sociétés.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
360000 EUR
Adresse du siège
16 RUE JOUBERT 75009 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Allard PATRICK
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1947
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
PONTHIER DANIEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1945
Commune de résidence
BRIVE LA GAILLARDE
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/05/1989
Siret
35078574700022
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition, la mise en valeur, la transformation, l'aménagement, l'administration et la location de tous biens et droits iimmobiliers. Acquisition et gestion de participations dans toutes sociétés.
Autres Activités
L'acquisition, la mise en valeur, la transformation, l'aménagement, l'administration et la location de tous biens et droits iimmobiliers. Acquisition et gestion de participations dans toutes sociétés.
Adresse
16 RUE JOUBERT
75009 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/12/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/05/1989
Siret
35078574700014
Code APE
703A
Adresse
21 AV RIBOT
19100 , BRIVE-LA-GAILLARDE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
16
Date d'ajout
21/10/2013
Description
CETTE SOCIETE DEJA CONSTITUEE SOUS LA FORME Société à responsabilité limitée SE TRANSFORME EN Société civile A COMPTER DU 22-05-2013
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
25/02/1997
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).