Entreprise : SCI R.D.R. - SIREN 350 779 088
Identité
Dénomination
SCI R.D.R.
SIREN (siège)
350 779 088
Date d'immatriculation au RNE
29/05/1989
Début d’activité
16/05/1989
Date de fin de la personne morale
28/05/2088
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Gestion de biens immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
257440 EUR
Adresse du siège
74 RUE DU VINCIN 56000 VANNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
SACFOM
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
ROSNY SOUS BOIS
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
16/05/1989
Siret
35077908800011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Gestion de biens immobiliers
Autres Activités
Gestion de biens immobiliers
Adresse
74 RUE DU VINCIN
56000 , VANNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2586
Date d'ajout
24/05/2011
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 21/12/2010 : Changement de qualité : SADI SACFOM représentée par ORTOLA Roger Edouard, Gérant(e) devient Gérant associé
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4089
Date d'ajout
04/10/2005
Description
Modification autre GERANT PARTANT : MR LE RALLIC GUY - NOUVELLE CO-GERANTE : SOCIETE ANONYME A DIRECTOIRE SACFOM (RCS BOBIGNY 420 942 864) REPRESENTEE PAR MR ORTOLA ROGER. Date d'effet : 03/06/2005
Numéro d'observation
260
Date d'ajout
18/01/2002
Description
Modification autre AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL PORTE DE 1 609 000 FRANCS A 1 688 695.70 FRANCS, CONVERSION DU CAPITAL EN EUROS : 257 440 EUROS, A COMPTER DU 30/09/2001. Date d'effet : 30/09/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).