Entreprise : BFT SEQUIN ISR - SIREN 350 774 048
Identité
(Entreprise radiée le 06/09/2021)
Dénomination
BFT SEQUIN ISR
SIREN (siège)
350 774 048
Date d'immatriculation au RNE
19/05/1989
Date de fin de la personne morale
18/05/2088
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Fonds à forme sociétale à conseil d'administration
Capital minimum
76224508.62 EUR
Adresse du siège
90 BD PASTEUR 75015 PARIS 15 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Gonon LAURENT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1972
Commune de résidence
Maisons-Laffitte
Nom, Prénom(s)
Mourlon NATHALIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1966
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
GUEZ GILLES
Qualité
Directeur Général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1967
Commune de résidence
Boulogne Billancourt
Nom, Prénom(s)
Rayon RICHARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1963
Commune de résidence
Nogent sur Marne
Nom, Prénom(s)
GRY REGIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1960
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Tassou BENOIT
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1970
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Lapierre GUILLAUME
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1971
Commune de résidence
Courbevoie
Dénomination
CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET DE L'ILE DE FRANCE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris
Dénomination
INGENIERIE CONSEIL ET EQUIPEMENT GROUPE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Alfortville
Dénomination
BFT INVESTMENT MANAGERS
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris
Dénomination
AGRICA - ASSOCIATION DE GESTION POUR LE COMPTE DES INSTITUTIONS COMPLEMENTAIRES AGRICOLES
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris CEDEX 08
Dénomination
PRICEWATERHOUSECOUPERS AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly Sur Seine CEDEX
Dénomination
CA INDOSUEZ WEALTH (FRANCE)
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/03/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/05/1989
Siret
35077404800010
Code APE
652E
Adresse
14 RUE DE PRONY
75017 , PARIS 17 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 09/04/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
18/05/1989
Siret
35077404800051
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
CONSTITUTION ET GESTION D'UN PORTEFEUILLE DE VALEURS MOBILIERES
Adresse
90 BD 90 boulevard Pasteur
75015 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/04/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/03/1994
Siret
35077404800028
Code APE
652E
Adresse
76 RUE DE PRONY
75017 , PARIS 17 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1995
Siret
35077404800036
Code APE
652E
Adresse
20 RUE DE LA BAUME
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/09/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1998
Siret
35077404800044
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Nature de l'établissement
Activité principale
Fonds de placement et entités financières similaires
Adresse
11 AV D IENA
75116 , PARIS 16 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1989B07063167
Date d'ajout
06/09/2021
Description
Radiation. Fusion Absorption par FCP BFT AUREUS ISR 334 316 965 Rcs Paris le 09-04-2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1989B07063163
Date d'ajout
28/05/2019
Description
PRECISION SUR LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL L'exercice social commence le lendemain du dernier jour de bourse de Paris du mois de Mars et se termine le dernier jour de bourse de Paris du même mois de l'année suivante.
Numéro d'observation
139
Date d'ajout
17/09/2014
Description
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION FCP OZENNE SECURITE représenté par la société de gestion BFT GESTION FORME JURIDIQUE FONDS COMMUN DE PLACEMENT SIEGE SOCIAL 90 boulevard Pasteur 75015 Paris
Numéro d'observation
136
Date d'ajout
24/01/2014
Description
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION FCP NORLYS ET OPALYS FORME JURIDIQUE Fonds communs de placement représentés par la société de gestion BFT GESTION SIEGE SOCIAL 90 boulevard Pasteur 75015 Paris RCS RCS PARIS 334 316 965
Numéro d'observation
137
Date d'ajout
24/01/2014
Description
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION "NORD MIDI PYRENEES MONETAIRE" FORME JURIDIQUE FONDS COMMUN DE PLACEMENT représenté par la société de gestion BFT GESTION SIEGE SOCIAL 90 Boulevard Pasteur 75015 Paris RCS 334 316 965
Numéro d'observation
138
Date d'ajout
24/01/2014
Description
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION FCP REUNION MONETAIRE FORME JURIDIQUE FONDS COMMUN DE PLACEMENT représenté par la société de gestion BFT GESTION SIEGE SOCIAL 90 Boulevard Pasteur 75015 RCS 334 316 965
Numéro d'observation
133
Date d'ajout
14/06/2013
Description
Personne morale ayant participé à l'opération de fusion : FCP ADOUR PORTEFEUILLE géré par BFT GESTION 90 bld Pasteur 75015 Paris 334 316 965 RCS Paris
Numéro d'observation
132
Date d'ajout
21/02/2013
Description
Personnes morales ayant participé à l'opération de fusion : FCP PYRENEES-GASCOGNE EPARGNE et FCP PYRENEES-GASCOGNE TRESORERIE dont la société de gestion est BFT GESTION SA 90 boulevard Pasteur 75015 Paris 334 316 965 RCS Paris
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
84048
Date d'ajout
25/01/2001
Description
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION SEQUIN FORME JURIDIQUE STE D'INVESTISSEMENTS A CAPITAL VARIABLE SIEGE SOCIAL 20 RUE DE LABAUME 75008 PARIS RCS PARIS388858532
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).