Entreprise : ALGOSS SYSTEMS - SIREN 350 761 649
Identité
(Entreprise radiée le 29/04/2024)
Dénomination
ALGOSS SYSTEMS
SIREN (siège)
350 761 649
Date d'immatriculation au RNE
26/05/1989
Fermeture de l'établissement - 35076164900044
- Date d'effet de la fermeture : 29/04/2024
Fermeture de l'établissement - 35076164900028
- Date d'effet de la fermeture : 01/07/1994
Fermeture de l'établissement - 35076164900036
- Date d'effet de la fermeture : 02/01/2003
Date de fin de la personne morale
25/05/2039
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
30/06/2011
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
22867.34 EUR
Adresse du siège
RUE EDOUARD BRANLY 35170 BRUZ FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA DE LA MASSUE 2
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LE NEEL DIDIER , HENRI , FERNAND , MARIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1960
Commune de résidence
Vern-sur-Seiche
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/07/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1991
Siret
35076164900028
Code APE
722Z
Adresse
PL DU GRANIER
35135 , CHANTEPIE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/01/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1994
Siret
35076164900036
Code APE
722Z
Adresse
ALL DU BLOSNE
35770 , VERN-SUR-SEICHE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA DE LA HALLERAIS
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 29/04/2024
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
02/01/2003
Siret
35076164900044
Code APE
6202A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
informatique industrielle étude, réalisation et commercialisation de systhèmes automatisés logique programee ou cablee vente de matériels programmables servant de support aux logiciels crées pär la societe ainsi que la vente de matériel destiné à la mise en oeuvre dès systhèmes (prestations de service en)
Adresse
RUE EDOUARD BRANLY
35170 , BRUZ - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA DE LA MASSUE 2
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
13736
Date d'ajout
29/04/2024
Description
Jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 15/04/2024, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : SELARL Lex Mj prise en la personne de Me Eric Margottin . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 15/04/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
13736
Date d'ajout
29/04/2024
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judiciaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéressé.
Numéro d'observation
16370
Date d'ajout
08/06/2023
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Rennes rendue le 01/06/2023 nommant SELARL Lex Mj prise en la personne de Me Eric Margottin 29 Rue de Lorient 35000 Rennes liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
29818
Date d'ajout
23/09/2022
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Rennes en date du 23/09/2022 arrête la cession totale de la SARL ALGOSS SYSTEMS, au profit de la société SAS CEME GUERIN, immatriculée au RCS de COUTANCES sous le numéro 320 130 222 et dont le siège social est rue Léon Jouhaux-Zone Industrielle la Capelle à Saint-Lô (50000), ayant un établissement secondaire immatriculé au RCS de RENNES à 3 Rue de l'Aiguillage à LA MEZIERE (35520). Date d'entrée en jouissance le 26 septembre 2022 à 0H00
Numéro d'observation
29708
Date d'ajout
22/09/2022
Description
Jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 21/09/2022 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2022J00170 désigne liquidateur Me Margottin Eric 29 Rue de Lorient - Immeuble Le Papyrus CS 74036 35040 Rennes, autorise le maintien de l'activité jusqu'au 26/09/2022
Numéro d'observation
19740
Date d'ajout
15/06/2022
Description
Jugement du tribunal de commerce de Rennes, prononce en date du 15/06/2022, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2022J00170, date de cessation des paiements le 31/03/2022 désigne Administrateur Selarl Ajire prise en la personne de Me Erwan Merly 4 Cours RAPHAEL BINET Le Magister 35000 Rennes avec pour mission : d'assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion, Mandataire judiciaire Me Margottin Eric 29 Rue de Lorient - Immeuble Le Papyrus CS 74036 35040 Rennes, et ouvre une période d'observation expirant le 15/12/2022 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
32005
Date d'ajout
14/10/2021
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 13/10/2021
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
12/07/2011
Description
: * Vente de la Branche d'activité de mesure 3D à la société MS3D au 01.07.2011.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
26/05/1989
Description
Historique des observations depuis le 26/05/1989 : - ANCIEN SIEGE SOCIAL : * DU 22.05.1989 AU 01.07.1991, RENNES, 9 RUE DE SUEDE. * DU 01.07.1991 AU 01.07.1994, CHANTEPIE, PLACE DU GRANIER. * DU 01.07.1994 AU 02.01.2003, VERN SUR SEICHE, ZA DE LA HALLERAIS, ALLEE DU BLOSNE.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
NC
Description
Observations concernant l'établissement situé rue Edouard Branly, ZA de la Massue 2 35170 Bruz : Observation depuis le 26/05/1989 : - ORIGINE DE L'ETABLISSEMENT : * DU 22.05.1989 AU 01.07.1991, RENNES, 9 RUE DE SUEDE, CREATION, TRANSFERE. * DU 01.07.1991 AU 01.07.1994, CHANTEPIE, PLACE DU GRANIER, TRANSFERE. * DU 01.07.1994 AU 02.01.2003, VERN SUR SEICHE, ZA DE LA HALLERAIS, ALLEE DU BLOSNE, TRANSFERE.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).