Entreprise : SCI LA BASTIDE - SIREN 350 759 767
Identité
Dénomination
SCI LA BASTIDE
SIREN (siège)
350 759 767
Date d'immatriculation au RNE
29/05/1989
Début d’activité
29/05/1989
Date de fin de la personne morale
28/05/2088
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Acquisition location administration sous forme de bail ou autre de tout immeuble
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
CHATEAU D AGOULT 30700 ARPAILLARGUES-ET-AUREILLAC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SAVRY GERARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1939
Commune de résidence
Sainte-Anastasie
Nom, Prénom(s)
SAVRY ISABELLE
Nom d'usage
PIERRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1946
Commune de résidence
Sainte-Anastasie
Nom, Prénom(s)
SAVRY VINCENT , JEAN-CLAUDE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1968
Commune de résidence
Tananarive
Nom, Prénom(s)
SAVRY GUILLAUME
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1973
Commune de résidence
Arpaillargues-et-Aureillac
Nom, Prénom(s)
SAVRY BENJAMIN , RAPHAEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1972
Commune de résidence
Arpaillargues-et-Aureillac
Nom, Prénom(s)
SAVRY MAEVA , URUTURA , HINA
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1983
Commune de résidence
Uzès
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
29/05/1989
Siret
35075976700014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
ACQUISITION LOCATION ADMINISTRATION SOUS FORME DE BAIL OU AUTRE DE TOUT IMMEUBLE
Autres Activités
ACQUISITION LOCATION ADMINISTRATION SOUS FORME DE BAIL OU AUTRE DE TOUT IMMEUBLE
Adresse
CHATEAU D AGOULT
30700 , ARPAILLARGUES-ET-AUREILLAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F20/018133
Date d'ajout
06/08/2020
Description
Modification relative aux associés de société civile : SAVRY Gerard nom d'usage : SAVRY Gerard devient Associé SAVRY Isabelle nom d'usage : PIERRE Isabelle devient Associé SAVRY Vincent Jean-Claude nom d'usage : SAVRY Vincent devient Associé SAVRY Benjamin Raphael nom d'usage : SAVRY Benjamin devient Associé SAVRY Guillaume nom d'usage : SAVRY Guillaume devient Associé SAVRY Maéva Urutura Hina nom d'usage : SAVRY Maéva devient Associé
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F20/018133
Date d'ajout
06/08/2020
Description
Modification du domicile personnel de dirigeants : Monsieur SAVRY Gerard Ancienne Adresse : CHATEAU D AGOULT 30700 ARPAILLARGUES-ET-AUREILLAC Nouvelle Adresse : Le Prieuré Saint Nicolas 30190 SAINTE-ANASTASIE Madame PIERRE Isabelle Ancienne Adresse : CHATEAU D AGOULT 30700 ARPAILLARGUES-ET-AUREILLAC Nouvelle Adresse : Le Prieuré Saint Nicolas 30190 SAINTE-ANASTASIE
Numéro d'observation
1-8350
Date d'ajout
08/09/2004
Description
NOMINATION EN QUALITE DE CO-GERANTE DE LA STE DE MME SAVRY NEE PIERRE ISABELLE LE 8.10.1946 A PARIS 75012 DT CHATEAU D'AGOULT 30700 ARPAILLARGUES SUIVANT ASSEMBLEE GENERALE EN DATE DU 6.4.2004 DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 809.2004 LE REVEIL DU MIDI DU 10.9.2004 Date d'effet : 06 avril 2004
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 18 mai 1989 - NIMES JOURNAL du 27 avril 1989
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des Francs en Euros a été effectuée d'office par le Greffe en application du décrêt N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).