Entreprise : AMTP SARL - SIREN 350 745 105
Identité
Dénomination
AMTP SARL
Sigle
A.M.T.P
SIREN (siège)
350 745 105
Date d'immatriculation au RNE
23/05/1989
Début d’activité
19/04/1989
Date de fin de la personne morale
22/05/2088
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale, Artisanale règlementée
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
métallerie achat vente import export rénovation fabrication pose tous produits relatifs a la métallerie miroiterie y compris branchement électrique maçonnerie.
Code APE
4332B - Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
Code APRM
4321AB - Installation électrique
Capital social
53357.16 EUR
Adresse du siège
98 ALL DES MARGUERITES 77410 CLAYE-SOUILLY FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE BOIS FLEURI
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JEANNE PHILIPPE
Nom d'usage
JEANNE
Qualité
Président de SAS
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1964
Commune de résidence
Vaux-sur-Mer
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
19/04/1989
Siret
35074510500022
Code APE
4332B - Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
Code APRM
4321AB - Installation électrique
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Artisanale règlementée
Activité principale
métallerie achat vente import export rénovation fabrication pose tous produits relatifs a la métallerie miroiterie y compris branchement électrique maçonnerie.
Code APRM
4321AB - Installation électrique
Autres Activités
FABRICATION POSE TOUS PRODUITS DE METALLERIE
Code APRM
4321AB - Installation électrique
Adresse
98 ALL DES MARGUERITES
77410 , CLAYE-SOUILLY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE BOIS FLEURI
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
03/01/2024
Description
Le Tribunal de Commerce de MEAUX a prononcé, en date du 03/01/2024, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro 2024J9, date de cessation des paiements le 05/12/2023, et a désigné Monsieur Edouard ROZENBAUM : Juge Commissaire, liquidateur SCP PHILIPPE ANGEL - DENIS HAZANE - SYLVIE DUVAL mission conduite par Maître DUVAL 49-51 avenue du Président Allende 77100 MEAUX. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
23/04/2013
Description
CETTE SOCIETE DEJA CONSTITUEE SOUS LA FORME sarl SE TRANSFORME EN SAS A COMPTER DU 28-02-2013
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).