Entreprise : L EUROPEENNE DE TRAVAUX - SIREN 350 671 558
Identité
(Entreprise radiée le 30/12/2021)
Dénomination
L EUROPEENNE DE TRAVAUX
SIREN (siège)
350 671 558
Date d'immatriculation au RNE
10/05/1989
Date de fin de la personne morale
09/05/2064
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
103 RUE ROGER SALENGRO 91550 PARAY-VIEILLE-POSTE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROCCA FRANCO
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1958
Commune de résidence
Paray-Vieille-Poste
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/07/1994
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/05/1989
Siret
35067155800012
Nom commercial
L EUROPEENNE DE TRAVAUX
Origine du fonds
Création
Activité principale
Commercialisation de produits destinés au bâtiment.
Adresse
103 RUE 103 RUE ROGER SALENGRO
91550 , Paray-Vieille-Poste - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
64640
Date d'ajout
30/12/2021
Description
Radiation d'office du RCS d'Evry le 30/12/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
44355
Date d'ajout
29/09/2021
Description
Cessation d'activité sur le fondement de l'article R.123-125 alinéa 1
Numéro d'observation
23171
Date d'ajout
07/02/2012
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Evry rendue le 07/02/2012 nommant Mme Guichard juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
12979
Date d'ajout
02/05/2011
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evry en date du 02/05/2011 nommant La Scp Yves Coudray-Christophe Ancel, en la personne de Maître Ancel, Mandataire Judiciaire Associé 9 Boulevard de l'Europe 91050 Évry Cedex liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
5696
Date d'ajout
04/01/2010
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Evry rendue le 04/01/2010 nommant M. Francois juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
6094
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
3362
Date d'ajout
04/02/2000
Description
Jugement du tribunal de commerce de Évry en date du 31/01/2000 nommant Mr Hubert juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
44989
Date d'ajout
10/05/1989
Description
Création
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).