Entreprise : LELEU INVESTISSEMENTS - SIREN 350 609 970
Identité
Dénomination
LELEU INVESTISSEMENTS
SIREN (siège)
350 609 970
Date d'immatriculation au RNE
24/10/1991
Début d’activité
18/12/2018
Date de fin de la personne morale
23/10/2090
Date de clôture
31/03
Date de la première clôture
30/06/2019
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Holding
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
228673.53 EUR
Adresse du siège
10 ALL DES CHENES 74100 VETRAZ-MONTHOUX FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
NORD ZAC DES ERABLES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DENTAND CATHERINE , MARIE-THERESE , DOMINIQUE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1959
Commune de résidence
Bonne
Nom, Prénom(s)
DENTAND THIERRY , BERNARD , JEAN , MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1960
Commune de résidence
Vétraz-Monthoux
Nom, Prénom(s)
DENTAND PHILIPPE , LOUIS , MICHEL
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1966
Commune de résidence
Vétraz-Monthoux
Nom, Prénom(s)
WIRION BERTRAND
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1968
Commune de résidence
Taninges
Dénomination
G.R.T. CONSULTANTS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Marignier
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
18/12/2018
Siret
35060997000032
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Holding
Autres Activités
Holding
Adresse
10 ALL DES CHENES
74100 , VETRAZ-MONTHOUX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
NORD ZAC DES ERABLES
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/12/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/1991
Siret
35060997000024
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
ZI LES COMMUNAUX
01600 , REYRIEUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2636
Date d'ajout
18/02/2019
Description
Radiation d'office par suite du transfert dans le ressort du greffe du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains à compter du 18/12/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4044
Date d'ajout
17/06/2005
Description
ANCIEN ADMINISTRATEUR ET PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL : DENTAND BERNARD - NOUVEL ADMINISTRATEUR ET PRESIDENT DIRECTEUR GENERALE : DENTAND PHILIPPE Date d'effet : 13/05/2005
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 500 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 228 673.53 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).