Entreprise : SCP ARCHITECTES V. LEPLAT F.R. LECLERCQ - SIREN 350 607 214
Identité
(Entreprise radiée le 29/09/2017)
Dénomination
SCP ARCHITECTES V. LEPLAT F.R. LECLERCQ
SIREN (siège)
350 607 214
Date d'immatriculation au RNE
10/04/2008
Date de fin de la personne morale
09/04/2039
Forme juridique
SCP d'architectes
Capital social
30489.8 EUR
Adresse du siège
RUE VICTOR HUGO 94200 IVRY-SUR-SEINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LECLERCQ FRANCOIS , RENE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1954
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
LEPLAT VERONIQUE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1954
Commune de résidence
Lattes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1989
Siret
35060721400011
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités d'architecture
Adresse
24 VLA RIBEROLLE
75020 , PARIS 20 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/12/2016
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/1989
Siret
35060721400029
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Cabinet d'architectes
Adresse
RUE 79/81 rue Victor Hugo
94200 , Ivry-sur-Seine - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
65069
Date d'ajout
29/09/2017
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 22/09/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
32702
Date d'ajout
28/12/2016
Description
Dissolution à compter du 31/12/2016 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 05/12/2016 siège de la liquidation au siège social parution de la publicité légale LA GAZETTE DU PALAIS du 15/12/2016
Numéro d'observation
7146
Date d'ajout
10/04/2008
Description
La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).