Entreprise : HOLDING ALCANIZ - SIREN 350 603 452
Identité
(Entreprise radiée le 03/07/2018)
Dénomination
HOLDING ALCANIZ
SIREN (siège)
350 603 452
Date d'immatriculation au RNE
17/05/1989
Fermeture de l'établissement - 35060345200011
- Date d'effet de la fermeture : 01/12/2017
Fermeture de l'établissement - 35060345200029
- Date d'effet de la fermeture : 19/05/2014
Date de fin de la personne morale
16/05/2049
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
200000 EUR
Adresse du siège
26 RUE FRANCOIS MANSART 09110 AX-LES-THERMES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ALCANIZ JOSEPH , HENRI
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1956
Commune de résidence
Ax-les-Thermes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/05/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
29/05/2000
Siret
35060345200029
Enseigne
ALCANIZ
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
RUE D'EN SICRET
09110 , SAVIGNAC-LES-ORMEAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/12/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
08/12/2014
Siret
35060345200011
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités de société holding
Adresse
26 RUE 26 Rue François Mansard
09110 , Ax-les-Thermes - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F14/001240
Date d'ajout
12/06/2014
Description
Fermeture d'un établissement secondaire sis Rue d'En Sicret 09110 SAVIGNAC-LES-ORMEAUX à compter du 19/05/2014
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
12/06/2014
Description
Suite à la vente partielle de son fonds de "taxis, ambulances exploitation de voitures de petite remise" à son locataire-gérant, Haute Ariège, le contrat de location-gérance est partiellement résilié, la société ALCANIZ reste seulement loueur de fonds pour activité "pompes funèbres, fleurs, etc.."
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS : Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
17/05/1989
Description
Historique des observations RCS : FONDS RECU EN LOCATION GERANCE DE MONSIEUR ALCANIZ GEORGES RC A 72 A 157 RADIE LE 16.05.89 DU 01.05.89 AU 01.05.90 RENOUVELLEMENT PAR TACITE RECONDUCTION. ANNONCE LEGALE LA GAZETTE ARIEGEOISE DU 14.04.89. A COMPTER DU 17.05.96, FIN DE LOCATION GERANCE ; FONDS RECU PAR APPORT EVALUE A 600 000 F DE MME VEUVE ALCANIZ ET DE MR JOSEPH ALCANIZ NON INSCRITS AU RCS INSERTION : LA TRIBUNE LIBRE DU 14.06.96 DECLARATION DE CREANCES AU GREFFE DE COMMERCE DE FOIX Mention du 05/04/2001 : A compter du 01/04/2001 : MISE EN LOCATION GERANCE DES FONDS DE COMMERCE au profit de la SARL HAUTE ARIEGE
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Mention du 04/04/2001 : Cessation d'activité en date du 01/04/2001 Sort du fonds : Mis en location-gérance
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).