Entreprise : SYNAGERIS - SIREN 350 581 799
Identité
Dénomination
SYNAGERIS
SIREN (siège)
350 581 799
Date d'immatriculation au RNE
22/05/1989
Début d’activité
01/06/1989
Date de fin de la personne morale
21/05/2088
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale non règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Maison de repos et maison de retraite.
Code APE
8810A - Aide à domicile
Capital social
19625752 EUR
Adresse du siège
3 VLA DES ENTREPRENEURS 75015 PARIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
3-5
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
PHILOGERIS INVESTISSEMENTS ET CONSEILS
Qualité
Autre
Commune de résidence
Paris
Dénomination
AUDIT CONSULTING ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Hyeres
Dénomination
NEPTUNE - AUDIT & CONSEIL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Colombes
Dénomination
AGE CONSULTING
Qualité
Directeur Général
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Principal
Date début d’activité
01/06/1989
Siret
35058179900011
Nom commercial
RESIDENCE MON REPOS
Enseigne
RESIDENCE MON REPOS
Code APE
8810A - Aide à domicile
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Maison de repos et maison de retraite.
Adresse
85 RUE DU PRESIDENT ROOSEVELT
78500 , SARTROUVILLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ROOSEVELT
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
02/05/2022
Siret
35058179900045
Code APE
8810A - Aide à domicile
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Aide à domicile
Adresse
3 VLA DES ENTREPRENEURS
75015 , PARIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
3-5
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/06/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/11/2012
Siret
35058179900029
Code APE
8810A - Aide à domicile
Nature de l'établissement
Activité principale
Aide à domicile
Adresse
23 RUE D'ANTIN
75002 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/05/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/06/2016
Siret
35058179900037
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
44 RUE CAMBRONNE
75015 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
36387
Date d'ajout
15/07/2024
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 11/07/2024 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P202402418 date de cessation des paiements le 19/06/2024, et a désigné juge commissaire : M. Jean-luc Bour, administrateur : SELARL AJ UP en la personne de Me Paul-Henri Audras 5 avenue de Messine 75008 Paris, SELARL EL BAZE-CHARPENTIER en la personne de Me Jonathan El Baze, membre de Solve 41 rue du Four 75006 Paris, , avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SELAFA MJA en la personne de Me Lucile Jouve 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10, , et a ouvert une période d'observation expirant le 11/01/2025, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2016B2396826
Date d'ajout
11/07/2024
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 11/07/2024 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P202402418 date de cessation des paiements le 19/06/2024, et a désigné juge commissaire : M. Jean-luc Bour, administrateur : SELARL AJ UP en la personne de Me Paul-Henri Audras 5 avenue de Messine 75008 Paris, SELARL EL BAZE-CHARPENTIER en la personne de Me Jonathan El Baze, membre de Solve 41 rue du Four 75006 Paris, , avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SELAFA MJA en la personne de Me Lucile Jouve 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10, , et a ouvert une période d'observation expirant le 11/01/2025, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
2016B239689
Date d'ajout
20/07/2017
Description
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION Holding Financière des Bordes FORME JURIDIQUE Société à Responsabilité Limitée SIEGE SOCIAL 17 rue de l'Egalité 64510 Bordes RCS 485 025 654 Pau
Numéro d'observation
55113
Date d'ajout
03/02/2011
Description
Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination HOLDING DE SARTROUVILLE Forme juridique SARL Siège social 85 Rue du Président Roosevelt 78500 SARTROUVILLE Rcs VERSAILLES 488138694
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).