Entreprise : CUMA DU PIGEONNIER - SIREN 350 558 540
Identité
Dénomination
CUMA DU PIGEONNIER
SIREN (siège)
350 558 540
Date d'immatriculation au RNE
25/05/1989
Début d’activité
13/03/1989
Date de fin de la personne morale
24/05/2088
Date de clôture
31/12
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activité principale
Mise à disposition des associés et à l'usage exclusif de leurs Exploitatios de matériels et équipements agricoles
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Capital minimum
3160.27 EUR
Adresse du siège
KERSAL 29790 MAHALON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LE GALL DOMINIQUE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1970
Commune de résidence
MAHALON
Nom, Prénom(s)
LORET DIDIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1963
Commune de résidence
Mahalon
Nom, Prénom(s)
NORMANT ALAIN
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1965
Commune de résidence
MAHALON
Nom, Prénom(s)
PICHAVANT CEDRIC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1979
Commune de résidence
Poullan-sur-Mer
Nom, Prénom(s)
VELLY NICOLAS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1982
Commune de résidence
Guiler-sur-Goyen
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
13/03/1989
Siret
35055854000018
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
Mise à disposition des associés et à l'usage exclusif de leurs Exploitatios de matériels et équipements agricoles
Autres Activités
Mise à disposition des associés et à l'usage exclusif de leurs Exploitatios de matériels et équipements agricoles
Adresse
KERSAL
29790 , MAHALON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Mahalon
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
387
Date d'ajout
22/01/2015
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 27/06/2014 : Partant : KEROUEDAN Bernard, Président Partant : OUEST CONSEILS AUDIT, Commissaire aux comptes Partant : VELLY Marguerite, Secrétaire Nouveau : VELLY Nicolas, Secrétaire Changement de qualité : LORET Didier, Administrateur devient Président
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4922
Date d'ajout
08/09/2006
Description
Modification de la composition du conseil d'administration CHANGEMENT D'ADMINISTRATEURS : PARTANTS : KERAVEC JEAN CLAUDE - CARIOU YVES - NOUVEAUX : VELLY MARGUERITE - NORMANT ALAIN (PV ASSEMBLEE GENERALE DU 07/06/2006) - MR KEROUEDAN ALAIN EST NOMME PRESIDENT - MR NORMANT ALAIN EST NOMME VICE PRESIDENT - MME VELLY MARGUERITE EST NOMMEE SECRETAIRE (PV CA DU 07/06/2006) Date d'effet : 07/06/2006
Numéro d'observation
4601
Date d'ajout
08/09/2005
Description
Modification autre NOMINATION D'UN COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE : OUEST CONSEILS AUDIT (PV ASSEMBLEE DU 02/07/2002) Date d'effet : 02/07/2002
Numéro d'observation
4604
Date d'ajout
08/09/2005
Description
Modification de la composition du conseil d'administration CHANGEMENT D'ADMINISTRATEURS : ANCIENS : VIGOUROUX PASCAL - PAUL ANDRE - NOUVEAUX : KERAVEC JEAN CLAUDE - LORET DIDIER - KEROUEDAN BERNARD - NOMINATION DU PRESIDENT : KERAVEC JEAN CLAUDE NOMINATION DU VICE PRESIDENT : KEROUEDAN BERNARD - NOMINATION DU TRESORIER : LE GALL DOMINIQUE - NOMINATION DU SECRETAIRE : CARIOU YVES - RESPONSABLE DU SALARIE : LORET DIDIER Date d'effet : 13/06/2005
Numéro d'observation
1922
Date d'ajout
17/04/2003
Description
Modification de la composition du conseil d'administration CHANGEMENT D'ADMINISTRATEURS : ANCIENS : VIGOUROUX CHRISTIAN - MOALIC BERNADETTE - KERAVEC JUSTIN - HENAFF RAYMOND - CARIOU GUY - LE GALL HENRI - QUERE CORENTIN NOUVEAUX : VIGOUROUX PASCAL - LE GALL DOMINIQUE - CARIOU YVES CHANGEMENT DE PRESIDENT : ANCIEN : VIGOUROUX CHRISTIAN NOUVEAU : VIGOUROUX PASCAL Date d'effet : 03/04/2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 20 730.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 3 160.27 EUR
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
SOCIETE CIVILE (COOP. D'UTILISATION DE MATERIEL AGRICOLE)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).