Entreprise : SCI LES DEUX RIVIERES - SIREN 350 552 964
Identité
(Entreprise radiée le 15/12/2021)
Dénomination
SCI LES DEUX RIVIERES
SIREN (siège)
350 552 964
Date d'immatriculation au RNE
11/05/1989
Fermeture de l'établissement - 35055296400016
- Date d'effet de la fermeture : 09/09/2021
Date de fin de la personne morale
10/05/2039
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
8 ALL ALBERT THOMAS 91300 MASSY FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
8ET10
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MR FOUCHE FREDERIC
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1951
Commune de résidence
Antony
Nom, Prénom(s)
MR COUTURE RONAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1950
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/09/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
29/03/1989
Siret
35055296400016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Propriété, gestion, administration et location de tous immeubles et droits immobiliers dont elle deviendrait propriétaire par voie d'acquisition, d'apport, d'échange ou autrement et plus particulièrement des biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble sis à Massy (91) hameau Devillaine - résidence des deux rivières - 2 à 16 allée Albert thomas et Bld de la paix (sans numéro), cadastre section d numéro 509 - lieudit "allée Albert thomas numéro 2 à 16" pour vue, contenance de 51 à e 30 Ca et généralement toutes opérations nécessaires à la réalisation de l'objet ci-dessus,
Adresse
8 ALL 8 10 ALLEE ALBERT THOMAS
91300 , Massy - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
8ET10
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
62009
Date d'ajout
15/12/2021
Description
Radiation d'office du RCS d'Evry le 15/12/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
41003
Date d'ajout
09/09/2021
Description
Cessation d'activité sur le fondement de l'article R.123-125 alinéa 1
Numéro d'observation
6300
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
45218
Date d'ajout
11/05/1989
Description
Création
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).