Entreprise : CAR - SIREN 350 547 139
Identité
Dénomination
CAR
SIREN (siège)
350 547 139
Date d'immatriculation au RNE
27/02/1989
Début d’activité
01/04/2000
Date de fin de la personne morale
26/02/2088
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
ADMINISTRATION ET GESTION DES IMMEUBLES APPARTENANT A LA SOCIETE
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
RUE DES ALIZES 97233 SCHOELCHER FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
QUARTIER BATELIERE NPAI
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ERNOULT HENRI , RAPHAEL , MARIE , JOSEPH.
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1952
Commune de résidence
Fort de France
Nom, Prénom(s)
ERNOULT JEAN-PIERRE , LOUIS , MARIE , JOSEPH
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1962
Commune de résidence
Fort-De-France
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/2000
Siret
35054713900021
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
ADMINISTRATION ET GESTION DES IMMEUBLES APPARTENANT A LA SOCIETE
Autres Activités
ADMINISTRATION ET GESTION DES IMMEUBLES APPARTENANT A LA SOCIETE
Adresse
RUE DES ALIZES
97233 , SCHOELCHER - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
QUARTIER BATELIERE NPAI
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/04/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/02/1989
Siret
35054713900013
Code APE
702C
Adresse
ZI DE PLACE D'ARMES
97232 , LE LAMENTIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6634
Date d'ajout
16/10/2009
Description
Plan de redressement / continuation JUGEMENT DU 19 AVRIL 2005 ARRETANT LE PLAN DE REDRESSEMENT PAR CONTINUATION JUGE COMMISSAIRE: Mme COLLIERE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN : Me SEGARD Date d'effet : 19/04/2005
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6635
Date d'ajout
16/10/2009
Description
Modification autre Adjonction d'un co gérant Mr ERNOULT Henri. Date d'effet : 04/02/2008
Numéro d'observation
2410
Date d'ajout
05/06/2000
Description
Transfert du siège social ANCIEN SIEGE ZI PLACE D'ARMES 97232 LE LAMENTIN NOUVEAU SIEGE RUE DES ALIZES QUARTIER BATELIERE 97233 SCHOELCHER A COMPTER DU 01/04/2000
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 10 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 524.49 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).