Entreprise : E C A - SIREN 350 545 612
Identité
Dénomination
E C A
SIREN (siège)
350 545 612
Date d'immatriculation au RNE
17/06/1989
Date de fin de la personne morale
16/06/2088
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2009
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
45795 EUR
Adresse du siège
12 RUE DES CHAMPARTS 77820 LE CHATELET-EN-BRIE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 14
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JACQUELOT BERTRAND , GEORGES , PIERRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1976
Commune de résidence
Vaux-le-Pénil
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/09/2015
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
25/01/2002
Siret
35054561200037
Code APE
4322A - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Code APRM
4321AB - Installation électrique
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Plomberie chauffage
Code APRM
4321AB - Installation électrique
Code APRM
4321AB - Installation électrique
Adresse
12 RUE 12 Rue des Champarts
77820 , Le Châtelet-en-Brie - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 14
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/01/1989
Siret
35054561200011
Code APE
453E
Adresse
13 RUE DE LA LOGE AUX BERGERS
77820 , LE CHATELET-EN-BRIE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/03/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/07/1993
Siret
35054561200029
Code APE
453E
Adresse
2 RUE DE LA LOGE AUX BERGERS
77820 , LE CHATELET-EN-BRIE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3840
Date d'ajout
30/01/2023
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judiciaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéressé.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3840
Date d'ajout
30/01/2023
Description
Jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 30/01/2023, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : SELARL Archibald représentée par Me Virginie Laure . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 30/01/2023
Numéro d'observation
14486
Date d'ajout
30/04/2013
Description
Jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 29/04/2013 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2012J00495 désigne liquidateur SELARL Archibald représentée par Me Laure 50 Avenue Thiers 77000 Melun
Numéro d'observation
13415
Date d'ajout
26/03/2013
Description
Jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 25/03/2013 arrête le plan de cession au profit de : Monsieur CARDINOT
Numéro d'observation
9158
Date d'ajout
26/11/2012
Description
Jugement du tribunal de commerce de Melun prononce en date du 26/11/2012 la résolution du plan de sauvegarde et le redressement judiciaire sous le numéro 2012J00495 , date de cessation des paiements le 15/10/2012 et a désigné Juge Commissaire Mme Vezard Edith , Juge Commissaire suppléant Mme Bobe Laurence , Administrateur Me Cabooter Jerôme 4 Boulevard Faraday 77700 Serris Marne La Vallee avec les pouvoirs assister , Mandataire judiciaire SELARL Archibald représentée par Me Laure 2 bis Avenue Jean Jaurès 77000 Melun . Les déclarations de créances sont à déposer auprès du mandataire judiciaire dans le délai de deux mois à compter de la publication au Bodacc à l'exception des créanciers admis au plan qui en sont dispensés.
Numéro d'observation
5382
Date d'ajout
30/07/2012
Description
Jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 30/07/2012 modifiant le plan de sauvegarde , modifications du plan : levée de l'inaliénabilité , nom du Juge Commissaire M. Ghassoul Saïd , nom du Commissaire à l'exécution du plan : SELARL Archibald représentée par Me Laure 2 bis Avenue Jean Jaurès 77000 Melun
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
13/02/2012
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de Melun du 13/02/2012 arrêtant le plan de sauvegarde. Commissaire à l'exécution du plan : ELRL ARCHIBALD prise en la personne de sa gérante Maître LAURE Virginie 2 bis avenue Jean Jaures 77000 Melun
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
12/12/2011
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de Melun du 12/12/2011 prolongeant la période d'observation pour une durée de deux mois
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
31/10/2011
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à 1/2 du capital social, suite à décision du 31/10/2011.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
12/09/2011
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de Melun du 12/09/2011 prolongeant la période d'observation pour une durée de trois mois soit jusqu'au 14/01/2012
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
11/04/2011
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de Melun du 11/04/2011 prolongeant la période d'observation jusqu'au 14/10/2011.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
14/03/2011
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de Melun du 14/03/2011 ouvrant une procédure de sauvegarde et fixant la fin de la période d'observation au 14/05/2011. Mandataire judiciaire : ELRL ARCHIBALD prise en la personne de sa gérante Maître LAURE Virginie 2 bis avenue Jean Jaures 77000 Melun Administrateur : ELRL CABOOTER Jérôme 4 boulevard Mickael Faraday 77700 Serris avec une mission d'assistance
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
17/06/1989
Description
Historique des observations depuis le 17/06/1989 : PUBLICITE STATUTS: LE PARISEN FONDS RECU EN LOCATION GERANCE DE MR CUPERLIER ALAIN INSCRIT AU RM. DU 15/01/1989 AU 15/01/1990 RENOUVELABLE PAR TACITE RECONDUCTION PUBLICITE GERANCE: LE PARISIEN DU 22/03/1989 - FIN DE LOCATION GERANCE. ACHAT DU FONDS A COMPTER DU 01/06/1994, MOYENNANT LE PRIX DE 550.000F A MR CUPERLIER ALAIN NI AU RC. OPPOSITIONS: AU SIEGE DU FONDS VENDU
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).