Entreprise : A.S.E.P - SIREN 350 510 392
Identité
Dénomination
A.S.E.P
SIREN (siège)
350 510 392
Date d'immatriculation au RNE
01/01/2000
Date de fin de la personne morale
31/12/2087
Date de clôture
31/03
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
91469.41 EUR
Adresse du siège
LA CHEVALERIE 50000 SAINT-LO FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PICHELOT MARIE-LAURE , CORRINE , PASCALE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1969
Commune de résidence
PARIS
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/02/2000
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/04/1989
Siret
35051039200011
Code APE
702C
Origine du fonds
Autre
Activité principale
PEINTURE DE BATIEMENTS, POSE DE MOQUETTES, REVETEMENTS DE SOLS ET MURS, VITRERIE, MIROITERIE, ISOLATION ET DECORATION DES BATIMENTS.
Adresse
Z I. DE LA CHEVALERIE
50000 , ST LO - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2134
Date d'ajout
07/04/2020
Description
Radiation d'office du RCS le 07/04/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4036
Date d'ajout
22/08/2017
Description
Cessation d'activité (mention d'office) - art. R123-125 Présomption de cessation d'activité (R.123-125 c. com.) Date d'effet : 22/08/2017
Numéro d'observation
13011
Date d'ajout
09/03/2000
Description
MODIFICATION DU MODE D'EXPLOITATION : RESILIATION DE LA LOCATION-GERANCE CONSENTIE A LA SAS PICHELOT - ZI DE LA CHEVALERIE 50000, SAINT-LO - RCS COUTANCES 389 658 287 ; SUITE A LA CESSION DU FONDS AU PROFIT DU LOCATAIRE-GERANT. LA SOCIETE RESTE IMMATRICULEE AU REGISTRE DU COMMERCE SANS ACTIVITE (MISE EN SOMMEIL) Date d'effet : 01/02/2000
Numéro d'observation
319
Date d'ajout
15/03/1993
Description
NOMINATION EN QUALITE DE GERANTE DE MELLE MARIE-LAURE PICHELOT, DEMEURANT A PARIS (11ème), 8 RUE ALEXANDRE DUMAS - EN REMPLACEMENT DE MR JACQUES PICHELOT, DEMISSIONNAIRE POUR CAUSE DE DEPART A LA RETRAITE - A COMPTER DU 11 JANVIER 1993 -
Numéro d'observation
170
Date d'ajout
09/02/1993
Description
FONDS DONNE EN LOCATION GERANCE A LA S.A.R.L. PICHELOT - R.C.S. SAINT-LO B 389 658 287 - 93 B 5 - CETTE LOCATION GERANCE EST CONSENTIE POUR UNE DUREE DE CINQ ANNEES, RENOUVELABLE ENSUITE D'ANNEE EN ANNEE PAR TACITE RECONDUCTION - INSERTION : "LA GAZETTE DE LA MANCHE" DU 5 FEVRIER 1993 - A COMPTER DU 11 JANVIER 1993 -
Numéro d'observation
167
Date d'ajout
09/02/1993
Description
ANCIENNE DENOMINATION SOCIALE : SARL PICHELOT - NOUVELLE DENOMINATION SOCIALE : A.S.E.P. - FIN DE LA LOCATION GERANCE ET APPORT DU FONDS APPARTE- NANT A MR JACQUES PICHELOT - R.C.S. SAINT-LO A 926 770 672 - 67 A 67 - RADIE - AU MONTANT EVALUE DE : 500.180,00 FRANCS ARRONDI PAR SIMPLIFICATION A 500.000,00 FRANCS - INSERTION : "LA GAZETTE DE LA MANCHE" DU 5 FEVRIER 1993 - LES DECLARATIONS DE CREANCES DEVRONT ETRE EFFECTUEES AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-LO - LE CAPITAL SOCIAL A ETE AUGMENTE D'UNE SOMME DE 500.000 FRANCS PAR SUITE DUDIT APPORT, POUR LE PORTER DE LA SOMME DE 100.000 FRANCS A CELLE DE 600.000 FRANCS - A COMPTER DU 11 JANVIER 1993 -
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
ANCIENNE DENOMINATION SOCIALE: SARL PICHELOT - A COMPTER DU 11 JANVIER 1993 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-LO A ETE RATTACHE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES PAR LE DECRET No 99-659 DU 30 JUILLET 1999 AVEC EFFET AU 1er JANVIER 2000. LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 600 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 91 469.41 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).