Entreprise : IMMOFONDS 4 - SIREN 350 504 353
Identité
(Entreprise radiée le 25/04/2017)
Dénomination
IMMOFONDS 4
SIREN (siège)
350 504 353
Date d'immatriculation au RNE
26/04/1989
Date de fin de la personne morale
25/04/2039
Forme juridique
Société civile de placement immobilier
Capital minimum
760000 EUR
Adresse du siège
128 BD RASPAIL 75006 PARIS 6 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
WEISS YVES
Qualité
Président du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1941
Commune de résidence
Marseille
Nom, Prénom(s)
BLICO OLIVIER
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1957
Commune de résidence
Lille
Nom, Prénom(s)
Ingremeau ALAIN
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1955
Commune de résidence
Saint-Savin
Nom, Prénom(s)
Lacaze GUY
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1951
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
de GELOES d'ELSLOO BERTRAND
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1947
Commune de résidence
Vannes CEDEX
Nom, Prénom(s)
CATTIN MICHEL
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1948
Commune de résidence
Levier
Nom, Prénom(s)
Pons JEAN-LUC
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1969
Commune de résidence
Pertuis
Dénomination
DVH - OPTIS GESTION SA
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Commune de résidence
Le Cateau Cambresis
Dénomination
BEAS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Neuilly sur Seine
Dénomination
DELOITTE & ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly-Sur-Seine
Dénomination
LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS
Qualité
Gérant
Commune de résidence
Paris
Dénomination
ASSURANCES CREDIT MUTUEL NORD VIE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/09/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
24/04/1989
Siret
35050435300011
Code APE
702C
Adresse
50 AV DES CHAMPS ELYSEES
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/01/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
26/04/1989
Siret
35050435300052
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition directe ou indirecte, y compris en l'état futur d'achèvement et la gestion d'un patrimoine immobilier locatif. Elle peut également faire construire des immeubles en vue de leur location. Pour les besoins de cette gestion, la société pourra procéder aux opérations prévues par l'article L214-114 du Code monétaire et financier.
Adresse
128 BD 128 boulevard Raspail
75006 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/09/2000
Siret
35050435300029
Code APE
702C
Adresse
4 RUE FERRUS
75014 , PARIS 14 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/06/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2002
Siret
35050435300037
Code APE
702C
Adresse
11 B RUE ROQUEPINE
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 04/01/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/2004
Siret
35050435300045
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
173 BD HAUSSMANN
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1989D0129479
Date d'ajout
25/04/2017
Description
Radiation. Fusion Absorption par SOCIETE MULTIMOBILIER 2 SCPI sis 128 boulevard Raspail 75006 Paris 383 839 321 rcs Paris le 31-01-2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1989D012948
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).